LUCIE STAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.12.2022 |
Adresa: |
25168, 14523230, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Sídliště II, 25 |
|
LUCIE STAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.12.2022 |
Adresa: |
25168, 14523230, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Sídliště II, 25, Sídliště II 25, 25168 Kamenice |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
předseda představenstva |
10.02.2022 |
Adresa: |
18200, 22343385, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, U Prefy, 128, 12 |
|
LUCIE STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
místopředseda představenstva |
10.02.2022 |
Adresa: |
25168, 14523230, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Sídliště II, 25 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
předseda představenstva |
10.02.2022 |
Adresa: |
18200, 22343385, Praha, Ďáblice, U Prefy, 128, 12, U Prefy 128/12, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
LUCIE STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
místopředseda představenstva |
10.02.2022 |
Adresa: |
25168, 14523230, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Sídliště II, 25, Sídliště II 25, 25168 Kamenice |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2022
|
Předseda představenstva |
05.11.2021 |
Adresa: |
33401, 1069551, Plzeň-jih, Řenče, Libákovice, 46 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2022
|
Předseda představenstva |
05.11.2021 |
Adresa: |
33401, 1069551, Plzeň-jih, Řenče, Libákovice, 46, Libákovice 46, 33401 Řenče |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 07.12.2019
|
Místopředseda představenstva |
27.09.2019 |
Adresa: |
18200, 22343385, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, U Prefy, 128, 12 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2019
|
Člen představenstva |
27.09.2019 |
Adresa: |
18100, 22330291, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
Předseda představenstva |
27.09.2019 |
Adresa: |
26601, 5939577, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Švermova, 1396 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 07.12.2019
|
Místopředseda představenstva |
27.09.2019 |
Adresa: |
18200, 22343385, Praha, Ďáblice, U Prefy, 128, 12, U Prefy 128/12, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2019
|
Člen představenstva |
27.09.2019 |
Adresa: |
18100, 22330291, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8, Křivenická 409/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
Předseda představenstva |
27.09.2019 |
Adresa: |
26601, 5939577, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Švermova, 1396, Švermova 1396, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
místopředseda představenstva |
22.05.2019 |
Adresa: |
18200, 22343385, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, U Prefy, 128, 12 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
místopředseda představenstva |
22.05.2019 |
Adresa: |
18200, 22343385, Praha, Ďáblice, U Prefy, 128, 12, U Prefy 128/12, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
předseda představenstva |
08.11.2017 |
Adresa: |
26601, 5939577, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Švermova, 1396 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
předseda představenstva |
08.11.2017 |
Adresa: |
26601, 5939577, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Švermova, 1396, Švermova 1396, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
předseda představenstva |
20.04.2017 |
Adresa: |
10200, 22575537, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Chudenická, 1057, 34 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
místopředseda představenstva |
20.04.2017 |
Adresa: |
13000, 21784124, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1596, 121 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
člen představenstva |
20.04.2017 |
Adresa: |
18100, 22330291, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
předseda představenstva |
20.04.2017 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha, Hostivař, Chudenická, 1057, 34, Chudenická 1057/34, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
místopředseda představenstva |
20.04.2017 |
Adresa: |
13000, 21784124, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1596, 121, Jeseniova 1596/121, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
člen představenstva |
20.04.2017 |
Adresa: |
18100, 22330291, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8, Křivenická 409/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
místopředseda představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
13000, 21784124, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1596, 121 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
člen představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
18100, 22330291, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8 |
|
JOSEF VEJVODA
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
místopředseda představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
13000, 21784124, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1596, 121, Jeseniova 1596/121, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
člen představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
18100, 22330291, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8, Křivenická 409/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Zuzana Mouchová
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
předseda představenstva |
03.11.2010 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha 10, Hostivař, Chudenická, 1057/34 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
předseda představenstva |
03.11.2010 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha, Hostivař, Chudenická, 1057, 34, Chudenická 1057/34, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Zuzana Licková
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
člen představenstva |
03.11.2009 |
Adresa: |
18100, 22330291, Praha 8, Čimice, Křivenická, 409/8 |
|
ZUZANA LICKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
člen představenstva |
03.11.2009 |
Adresa: |
18100, 22330291, Praha, Čimice, Křivenická, 409, 8, Křivenická 409/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Josef Vejvoda
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
člen představenstva |
30.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21779155, Praha 3, Chvalova, 1180/6 |
|
Josef Vejvoda
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
člen představenstva |
30.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21779155, Praha, Žižkov, Chvalova, 1180, 6, Chvalova 1180/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Zuzana Mouchová
|
Neaktivní
od 03.11.2009
|
člen představenstva |
31.10.2008 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha 10, Hostivař, Chudenická, 1057/34 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2009
|
člen představenstva |
31.10.2008 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha, Hostivař, Chudenická, 1057, 34, Chudenická 1057/34, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Jan Bečvář
|
Neaktivní
od 31.10.2008
|
člen představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
14000, 21944865, Praha 4, Táborská, 67 |
|
Jan Bečvář
|
Neaktivní
od 31.10.2008
|
člen představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
14000, 21944865, Praha, Nusle, Táborská, 568, 67, Táborská 568/67, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Dagmar Soukupová
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
člen představenstva |
14.12.2006 |
Adresa: |
18200, 22370307, Praha 8, Frýdlantská, 1302/14 |
|
Vladimír Petr
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
člen představenstva |
14.12.2006 |
Adresa: |
63600, 19658109, Brno, Boettingrova, 3812/3 |
|
Dagmar Soukupová
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
člen představenstva |
14.12.2006 |
Adresa: |
18200, 22370307, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14, Frýdlantská 1302/14, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Vladimír Petr
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
člen představenstva |
14.12.2006 |
Adresa: |
63600, 19658109, Brno-město, Brno, Židenice, Boettingrova, 3812, 3, Boettingrova 3812/3, Židenice, 63600 Brno |
|
Zuzana Mouchová
|
Neaktivní
od 03.11.2010
|
předseda představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha 10, Hostivař, Chudenická, 1057/34 |
|
ZUZANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2010
|
předseda představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
10200, 22575537, Praha, Hostivař, Chudenická, 1057, 34, Chudenická 1057/34, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Dana Adamcová
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
předseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
40003, 17912296, Ústí nad Labem, Tolstého, 1340/65 |
|
Jaroslav Patyk
|
Neaktivní
od 14.12.2006
|
člen představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
40001, 26226294, Ústí nad Labem, Štursova, 798/40 |
|
Antonín Lev
|
Neaktivní
od 14.12.2006
|
člen představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
40011, 17873525, Ústí nad Labem, Pod parkem, 2552/6 |
|
Dana Adamcová
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
předseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
40003, 17912296, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tolstého, 1340, 65, Tolstého 1340/65, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jaroslav Patyk
|
Neaktivní
od 14.12.2006
|
člen představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
40001, 26226294, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Štursova, 798, 40, Štursova 798/40, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Antonín Lev
|
Neaktivní
od 14.12.2006
|
člen představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
40011, 17873525, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pod Parkem, 2552, 6, Pod Parkem 2552/6, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Petr Rosenkranz
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen |
31.07.2004 |
Adresa: |
41801, 23792302, Bílina, Teplické předměstí, Sídliště Za Chlumem, 770 |
|
JUDr. Vladimír David
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen |
31.07.2004 |
Adresa: |
44001, 9240390, Louny, Havlíčkova, 2365 |
|
Ing. Petr Rosenkranz
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen |
31.07.2004 |
Adresa: |
41801, 23792302, Teplice, Bílina, Teplické Předměstí, Sídliště Za Chlumem, 770, Sídliště Za Chlumem 770, Teplické Předměstí, 41801 Bílina |
|
JUDr. Vladimír David
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen |
31.07.2004 |
Adresa: |
44001, 9240390, Louny, Louny, Louny, Havlíčkova, 2365, Havlíčkova 2365, 44001 Louny |
|
MUDr. Martin Bořkovec
|
Neaktivní
od 31.07.2004
|
člen |
01.09.2003 |
Adresa: |
10000, 22599975, Praha 10, Strašnice, Vilová, 88/5 |
|
Eva Bořkovcová
|
Neaktivní
od 31.07.2004
|
člen |
01.09.2003 |
Adresa: |
10000, 22599975, Praha 10, Strašnice, Vilová, 88/5 |
|
JUDr. Jan Peterka
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
předseda |
01.09.2003 |
Adresa: |
41501, 20267584, Teplice, Křičkova, 1977/19 |
|
MUDr. Martin Bořkovec
|
Neaktivní
od 31.07.2004
|
člen |
01.09.2003 |
Adresa: |
10000, 22599975, Praha, Strašnice, Vilová, 88, 5, Vilová 88/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Eva Bořkovcová
|
Neaktivní
od 31.07.2004
|
člen |
01.09.2003 |
Adresa: |
10000, 22599975, Praha, Strašnice, Vilová, 88, 5, Vilová 88/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Jan Peterka
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
předseda |
01.09.2003 |
Adresa: |
41501, 20267584, Teplice, Teplice, Teplice, Křičkova, 1977, 19, Křičkova 1977/19, 41501 Teplice |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
člen |
29.07.2002 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha 6, Praha 6, Brunnerova, 993/14 |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
člen |
29.07.2002 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha, Řepy, Brunnerova, 993, 14, Brunnerova 993/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|