DANIELA KRAJČÍROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.07.2024 |
Adresa: |
27363, 1278045, Kladno, Bratronice, Bratronice, 192, č.p. 192, 27363 Bratronice |
|
DANIELA KRAJČÍROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.04.2022 |
Adresa: |
27363, 1278045, Kladno, Bratronice, Bratronice, 192 |
|
Jiří Vašek
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
19900, 22496483, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 507 |
|
Pavol Malina
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 301 |
|
Mgr. Ivana Hymplová
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 301 |
|
Jan Hlaváč
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
10700, 22553339, Praha 10, Dubeč, Netlucká, 110, 14 |
|
Mgr. Ivana Hymplová
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Jan Hlaváč
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
10700, 22553339, Praha, Dubeč, Netlucká, 110, 14, Netlucká 110/14, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Jiří Vašek
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
19900, 22496483, Praha, Letňany, Tupolevova, 507, Tupolevova 507, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Pavol Malina
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.03.2012 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
DANIELA KRAJČÍROVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
člen výboru |
09.04.2022 |
Adresa: |
27363, 1278045, Kladno, Bratronice, Bratronice, 192, č.p. 192, 27363 Bratronice |
|
Daniela Černucká
|
Neaktivní
od 09.04.2022
|
člen výboru |
26.04.2008 |
Adresa: |
41502, 20241968, Teplice, Krušnohorská, 1566/13 |
|
Daniela Černucká
|
Neaktivní
od 09.04.2022
|
člen výboru |
26.04.2008 |
Adresa: |
41501, 20241968, Teplice, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1566, 13, Krušnohorská 1566/13, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Iva Pecová
|
Neaktivní
od 26.04.2008
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 301 |
|
Štěpán Bouda
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
předseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
18200, 22392971, Praha 8, Libeň, Přádova, 2059/32 |
|
Jiří Vašek
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
místopředseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22496483, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 507 |
|
Ing. Tomáš Jirásek
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 301 |
|
Pavla Dostrašilová
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 301 |
|
Iva Pecová
|
Neaktivní
od 26.04.2008
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Tomáš Jirásek
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Pavla Dostrašilová
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Štěpán Bouda
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
předseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
18200, 22392971, Praha, Libeň, Přádova, 2059, 32, Přádova 2059/32, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Jiří Vašek
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
místopředseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
19900, 22496483, Praha, Letňany, Tupolevova, 507, Tupolevova 507, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Iva Pecová
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
předseda výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
místopředseda výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
21821216, Praha 4, Matúškova, 785/8 |
|
Ing. Michal Třeštík
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
člen výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Ing. Martin Špaček
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
člen výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Štěpán Bouda
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
člen výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
18000, 22392971, Praha 8, Přádova, 2059/32 |
|
Iva Pecová
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
předseda výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
místopředseda výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8, Matúškova 785/8, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Michal Třeštík
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
člen výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Martin Špaček
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
člen výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Štěpán Bouda
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
člen výboru |
23.08.2005 |
Adresa: |
18200, 22392971, Praha, Libeň, Přádova, 2059, 32, Přádova 2059/32, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Vladimíra Prouzová
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
předseda výboru |
18.10.2003 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Ing. Vladimíra Prouzová
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
předseda výboru |
18.10.2003 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Vladimíra Baroušová
|
Neaktivní
od 18.10.2003
|
předseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Pavol Malina
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
místopředseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
JUDr. Marta Chovancová
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Ing. Martin Špaček
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Michal Třeštík
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha 9, Praha 9, Křivoklátská, 301 |
|
Ing. Vladimíra Baroušová
|
Neaktivní
od 18.10.2003
|
předseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Pavol Malina
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
místopředseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JUDr. Marta Chovancová
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Martin Špaček
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Michal Třeštík
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
19900, 22494464, Praha, Letňany, Křivoklátská, 301, Křivoklátská 301, Letňany, 19900 Praha 9 |
|