Ing. LUCIE HAVLINOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
RENÁTA FIŘTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
Ing. LUCIE HAVLINOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
RENÁTA FIŘTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Mgr. PAVLA KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
26101, 23013222, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, U Prokopa, 514 |
|
Mgr. PAVLA KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
26101, 23013222, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, U Prokopa, 514, U Prokopa 514, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2018
|
předseda výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
místopředseda výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
MILAN HEROLD
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23017015, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 299 |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2018
|
předseda výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
místopředseda výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MILAN HEROLD
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
12.09.2017 |
Adresa: |
26101, 23017015, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 299, náměstí 17. listopadu 299, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Místopředseda výboru |
30.09.2014 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
30.09.2014 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Místopředseda výboru |
30.09.2014 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
30.09.2014 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
Místopředseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Předseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
MARTIN ŠPERL
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
MILAN HEROLD
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23017015, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 299 |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
Místopředseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MILAN HEROLD
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23017015, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 299, náměstí 17. listopadu 299, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Předseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN ŠPERL
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
František Bártík
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
místopředseda výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26272, 17294720, Březnice, Rožmitálská, 125 |
|
Martin Zezulka
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
Radoslava Veselá
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
předseda výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
Rudolf Malý
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Ing. Pavel Valchář
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
František Bártík
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
místopředseda výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26272, 17294720, Příbram, Březnice, Březnice, Rožmitálská, 125, Rožmitálská 125, 26272 Březnice |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
předseda výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Rudolf Malý
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. PAVEL VALCHÁŘ
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
25.10.2008 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Martin Zezulka
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
místopředseda |
20.04.2004 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
František Bártík
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.04.2004 |
Adresa: |
26272, 17294720, Březnice, Rožmitálská, 125 |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
místopředseda |
20.04.2004 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
František Bártík
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.04.2004 |
Adresa: |
26272, 17294720, Příbram, Březnice, Březnice, Rožmitálská, 125, Rožmitálská 125, 26272 Březnice |
|
Martin Zezulka
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
Ladislav Pokorný
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
místopředseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
Hana Kohoutová
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
předseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Zbyněk Stach
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Radoslava Veselá
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
Jaroslav Toman
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
MARTIN ZEZULKA
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ladislav Pokorný
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
místopředseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zbyněk Stach
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jaroslav Toman
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2008
|
předseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Hana Kohoutová
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
předseda |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Ladislav Pokorný
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
místopředseda |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
Zbyněk Stach
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram VII, Bratří Čapků, 266 |
|
Jan Řezáč
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, Příbram VII, Brodská, 94 |
|
Radoslava Veselá
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram VII, Bratří Čapků, 267 |
|
Jaroslav Toman
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram VII, Bratří Čapků, 265 |
|
HANA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
předseda |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ladislav Pokorný
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
místopředseda |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zbyněk Stach
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016671, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 266, Bratří Čapků 266, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jan Řezáč
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23019964, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Brodská, 94, Brodská 94, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
RADOSLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016680, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 267, Bratří Čapků 267, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jaroslav Toman
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
člen |
27.08.2002 |
Adresa: |
26101, 23016663, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 265, Bratří Čapků 265, Příbram VII, 26101 Příbram |
|