ANDREJ DEMOVIČ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.06.2023 |
Adresa: |
15800, 24990434, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2534, 67, Běhounkova 2534/67, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. DAGMAR GRILLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2022 |
Adresa: |
27101, 8595828, Rakovník, Ruda, Ruda, Rakovnická, 143 |
|
Ing. DAGMAR GRILLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2022 |
Adresa: |
27101, 8595828, Rakovník, Ruda, Ruda, Rakovnická, 143, Rakovnická 143, 27101 Ruda |
|
Ing. PETR ALGER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
15200, 22714324, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2 |
|
ALEŠ PALKOVIČ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
15800, 24990442, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2535, 16 |
|
Ing. PETR ALGER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
15200, 22714324, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2, Devonská 1026/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. DAGMAR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2022
|
člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
15800, 24990434, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2534, 67 |
|
Ing. Dagmar Grillová
|
Neaktivní
od 30.07.2022
|
člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
15800, 24990434, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2534, 67, Běhounkova 2534/67, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ALEŠ PALKOVIČ
|
Neaktivní
od 12.06.2023
|
místopředseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
15800, 24990442, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2535, 16, Kodymova 2535/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. PETR ALGER
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
předseda výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
15200, 22714324, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2 |
|
ALEŠ PALKOVIČ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
15800, 24990442, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2535, 16 |
|
DAGMAR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
15800, 24990434, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2534, 67 |
|
Ing. PETR ALGER
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
předseda výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
15200, 22714324, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2, Devonská 1026/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ALEŠ PALKOVIČ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
15800, 24990442, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2535, 16, Kodymova 2535/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
DAGMAR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
15800, 24990434, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2534, 67, Běhounkova 2534/67, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. PETR ALGER
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
předseda výboru |
12.08.2015 |
Adresa: |
15200, 22714324, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2 |
|
Ing. PETR ALGER
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
předseda výboru |
12.08.2015 |
Adresa: |
15200, 22714324, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2, Devonská 1026/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Aleš Palkovič
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
člen výboru |
03.04.2009 |
Adresa: |
15800, 24990442, Praha 5, Stodůlky, Kodymova, 2535 |
|
ALEŠ PALKOVIČ
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
člen výboru |
03.04.2009 |
Adresa: |
15800, 24990442, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2535, 16, Kodymova 2535/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Dana Strejčková
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
člen výboru |
21.01.2009 |
Adresa: |
15800, 24990451, Praha 5, Stodůlky, Kodymova, 2536/14 |
|
Ing. Petr Alger
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
předseda výboru |
21.01.2009 |
Adresa: |
15200, 22714324, Praha 5, Hlubočepy, Devonská, 2/1026 |
|
Ing. Dagmar Grillová
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
člen výboru |
21.01.2009 |
Adresa: |
15800, Praha 5, Běhounkova, 2534/37 |
|
Dana Strejčková
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
člen výboru |
21.01.2009 |
Adresa: |
15800, 24990451, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2536, 14, Kodymova 2536/14, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. PETR ALGER
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
předseda výboru |
21.01.2009 |
Adresa: |
15200, 22714324, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1026, 2, Devonská 1026/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Dagmar Grillová
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
člen výboru |
21.01.2009 |
Adresa: |
2534/37, Praha 5, Běhounkova, 15800, Běhounkova 2534/37, 15800 Praha 5, Česká republika |
|
Dana Strejčková
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
předseda výboru |
27.01.2007 |
Adresa: |
15800, 24990451, Praha 5, Stodůlky, Kodymova, 2536/14 |
|
Sylva Velísková
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
člen výboru |
27.01.2007 |
Adresa: |
15800, 24990469, Praha 5, Stodůlky, Kodymova, 2537/12 |
|
Ing. Ivana Záveská
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
člen výboru |
27.01.2007 |
Adresa: |
15800, 24990442, Praha 5, Stodůlky, Kodymova, 2535/16 |
|
Dana Strejčková
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
předseda výboru |
27.01.2007 |
Adresa: |
15800, 24990451, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2536, 14, Kodymova 2536/14, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Sylva Velísková
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
člen výboru |
27.01.2007 |
Adresa: |
15800, 24990469, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2537, 12, Kodymova 2537/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Ivana Záveská
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
člen výboru |
27.01.2007 |
Adresa: |
15800, 24990442, Praha, Stodůlky, Kodymova, 2535, 16, Kodymova 2535/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Dana Strejčková
|
Neaktivní
od 27.01.2007
|
předseda výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
15500, 22121790, Praha 5, Neustupného, 1835 |
|
Ing. Roman Hlaváč
|
Neaktivní
od 27.01.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram, Trhové Dušníky, 120 |
|
Ing. Ivana Záveská
|
Neaktivní
od 27.01.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
39851, Písek, Vlksice, Stříž, 10 |
|
Dana Strejčková
|
Neaktivní
od 27.01.2007
|
předseda výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
15500, 22121790, Praha, Stodůlky, Neustupného, 1835, 16, Neustupného 1835/16, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Roman Hlaváč
|
Neaktivní
od 27.01.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
26101, 12913685, Příbram, Trhové Dušníky, Trhové Dušníky, 120, č.p. 120, 26101 Trhové Dušníky |
|
Ing. Ivana Záveská
|
Neaktivní
od 27.01.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
10, Písek, Vlksice, Stříž, 39851, Stříž 10, 39851 Vlksice, okres: Písek, Česká republika |
|