RADEK MOC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
74601, 24373494, Opava, Město, Horní náměstí, 382, 69 |
|
Radek Moc
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
člen představenstva |
25.01.2011 |
Adresa: |
74601, 4515170, Opava, Předměstí, Stratilova, 1366, 2 |
|
MUDr. Eva Gottsteinová
|
Neaktivní
od 25.01.2011
|
člen představenstva |
11.02.2008 |
Adresa: |
16200, 22264370, Praha 6, Střešovice, Na Dračkách, 773/10A |
|
Vladimír Gottstein
|
Neaktivní
od 25.01.2011
|
předseda představenstva |
11.02.2008 |
Adresa: |
16200, 22264370, Praha 6, Střešovice, Na Dračkách, 773/10A |
|
ing. MILOSLAV VÁVRA
|
Neaktivní
od 25.01.2011
|
člen představenstva |
11.02.2008 |
Adresa: |
19000, 22503421, Praha, Prosek, Mratínská, 169, 17, Mratínská 169/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Jiří Antoš
|
Neaktivní
od 11.02.2008
|
člen představenstva |
27.06.2006 |
Adresa: |
13000, 41028368, Praha, Žižkov, Jilmová, 2875, 10a, Jilmová 2875/10a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Daniel Kolář
|
Neaktivní
od 11.02.2008
|
předseda představenstva |
27.06.2006 |
Adresa: |
15000, 22692070, Praha, Motol, Lékařská, 270, 5, Lékařská 270/5, Motol, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. Jiří Antoš
|
Neaktivní
od 27.06.2006
|
předseda představenstva |
19.08.2002 |
Adresa: |
13000, 41028368, Praha, Žižkov, Jilmová, 2875, 10a, Jilmová 2875/10a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milan Walter
|
Neaktivní
od 27.06.2006
|
člen představenstva |
19.08.2002 |
Adresa: |
16000, 22254650, Praha, Sedlec, V Sedlci, 212, 5, V Sedlci 212/5, Sedlec, 16000 Praha 6 |
|
Vladimír Gottstein
|
Neaktivní
od 11.02.2008
|
člen představenstva |
19.08.2002 |
Adresa: |
15500, 22764593, Praha, Stodůlky, Klausova, 2551, 13, Klausova 2551/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|