Ing. IVAN KOCMÁNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.10.2023 |
Adresa: |
79401, 14057191, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Puškinova, 593, 40, Puškinova 593/40, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
MICHAL ŠÍMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2023 |
Adresa: |
25250, 27269132, Praha-západ, Vestec, Vestec, Průběžná, 538, Průběžná 538, 25250 Vestec |
|
Leoš César
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2023 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
EDUARD MALYSHEV
|
Aktivní
|
místopředseda |
07.11.2021 |
Adresa: |
15800, 27813967, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Černochova, 1291, 4 |
|
LEOŠ CÉSAR
|
Aktivní
|
člen |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
IVAN KOCMÁNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.07.2014 |
Adresa: |
79401, 14057191, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Puškinova, 593, 40 |
|
EDUARD MALYSHEV
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
místopředseda |
07.11.2021 |
Adresa: |
15800, 27813967, Praha, Košíře, Černochova, 1291, 4, Černochova 1291/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
EDUARD MALYSHEV
|
Neaktivní
od 07.11.2021
|
místopředseda |
26.06.2019 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
EDUARD MALYSHEV
|
Neaktivní
od 07.11.2021
|
místopředseda |
26.06.2019 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
DANA JESENSKÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2019
|
místopředseda |
11.07.2017 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
DANA JESENSKÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2019
|
místopředseda |
11.07.2017 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
Ing. BARBORA VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
místopředseda |
17.03.2017 |
Adresa: |
25250, 26165945, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 387 |
|
Ing. BARBORA VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
místopředseda |
17.03.2017 |
Adresa: |
25250, 26165945, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 387, Na Suchých 387, 25250 Vestec |
|
Ing. BARBORA VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
místopředseda |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
Ing. BARBORA VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
místopředseda |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
Leoš César
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
člen |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
IVAN KOCMÁNEK
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
předseda výboru |
27.07.2014 |
Adresa: |
79401, 14057191, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Puškinova, 593, 40, Puškinova 593/40, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
IVAN KOCMÁNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
předseda výboru |
02.08.2013 |
Adresa: |
79401, 14054477, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Dvořákův okruh, 305, 17 |
|
IVAN KOCMÁNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
předseda výboru |
02.08.2013 |
Adresa: |
79401, 14054477, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Dvořákův okruh, 305, 17, Dvořákův okruh 305/17, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Ivan Kocmánek
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
předseda výboru |
19.09.2002 |
Adresa: |
25242, 25657089, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
Ing. Barbora Vošická
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
místopředseda |
19.09.2002 |
Adresa: |
25242, 25657089, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
Leoš César
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen |
19.09.2002 |
Adresa: |
25242, 25657089, Vestec, Na Suchých, 321 |
|
Ivan Kocmánek
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
předseda výboru |
19.09.2002 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
Ing. BARBORA VOŠICKÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
místopředseda |
19.09.2002 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|
Leoš César
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen |
19.09.2002 |
Adresa: |
25250, 25657089, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 321, Na Suchých 321, 25250 Vestec |
|