Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Gerry Tipple, s.r.o. |
ICO: | 26721899 |
Registrovaná adresa: | 19000, 25481771, Praha, Vysočany, Na břehu, 897, 1b, Na břehu 897/1b, Vysočany, 19000 Praha 9 |
Začleněno na: | 28.08.2002 |
Předmět podnikání: |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců
pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcívčetně lektorské činnosti
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s pronájmem spojených
výuka jazyků
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor s poskytovánímjen základních služeb s pronájmem spojených
pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Gerald Francis Tipple | Aktivní | 28.08.2002 | |
|
|||
Gerald Francis Tipple | Aktivní | 28.08.2002 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JITKA KUNSTOVÁ | Aktivní | jednatel | 23.12.2023 |
|
|||
JITKA KUNSTOVÁ | Aktivní | jednatel | 18.01.2014 |
|
|||
Gerald Francis Tipple | Aktivní | jednatel | 15.12.2003 |
|
|||
Gerald Francis Tipple | Aktivní | jednatel | 15.12.2003 |
|
|||
JITKA KUNSTOVÁ | Neaktivní od 23.12.2023 | jednatel | 18.01.2014 |
|
|||
Jitka Kunstová | Neaktivní od 18.01.2014 | jednatel | 28.08.2002 |
|
|||
JITKA KUNSTOVÁ | Neaktivní od 18.01.2014 | jednatel | 28.08.2002 |
|
Registrační číslo Gerry Tipple, s.r.o. je 26721899.
Registrační adresa Gerry Tipple, s.r.o. je 19000, 25481771, Praha, Vysočany, Na břehu, 897, 1b, Na břehu 897/1b, Vysočany, 19000 Praha 9.
Gerry Tipple, s.r.o. byla založena 28.08.2002.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Gerald Francis Tipple, Gerald Francis Tipple.