ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2024 |
Adresa: |
14100, 21913374, Praha, Michle, Podle Kačerova, 1260, 38, Podle Kačerova 1260/38, Michle, 14100 Praha 4 |
|
JAN MACH
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2023 |
Adresa: |
15200, 22713158, Praha, Hlubočepy, Werichova, 955, 19, Werichova 955/19, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
14000, 21914214, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Ohradní, 1354, 35 |
|
Jan Mach
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2002 |
Adresa: |
15000, 22713158, Praha 5, Praha 5, Werichova, 955/19 |
|
ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.05.2024
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
14000, 21914214, Praha, Michle, Ohradní, 1354, 35, Ohradní 1354/35, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
14.04.2018 |
Adresa: |
14000, 21948852, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Sdružení, 1077, 11 |
|
ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
14.04.2018 |
Adresa: |
14000, 21948852, Praha, Nusle, Sdružení, 1077, 11, Sdružení 1077/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Neaktivní
od 14.04.2018
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
14300, 27721663, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Komořanská, 2066, 7 |
|
ROMAN KURDĚJOVSKÝ
|
Neaktivní
od 14.04.2018
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
14300, 27721663, Praha, Modřany, Komořanská, 2066, 7, Komořanská 2066/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Roman Kurdějovský
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
28.08.2002 |
Adresa: |
14000, 21859281, Praha 4, Praha 4, U Strže, 150/1 |
|
Roman Kurdějovský
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
28.08.2002 |
Adresa: |
14000, 21859281, Praha, Krč, U strže, 150, 1, U strže 150/1, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JAN MACH
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
jednatel |
28.08.2002 |
Adresa: |
15200, 22713158, Praha, Hlubočepy, Werichova, 955, 19, Werichova 955/19, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|