Ing. JAN MÁRA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 26625440, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Pod Šorfíkem, 575 |
|
Ing. JAN MÁRA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 26625440, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Pod Šorfíkem, 575, Pod Šorfíkem 575, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
Ing. JAN MÁRA
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
15.03.2010 |
Adresa: |
26101, 23019701, Příbram, Příbram VIII, Školní, 71 |
|
Ing. JAN MÁRA
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
15.03.2010 |
Adresa: |
26101, 23019701, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Školní, 71, Školní 71, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Miroslav Fošenbauer
|
Neaktivní
od 15.03.2010
|
jednatel |
21.04.2006 |
Adresa: |
26242, 17289378, Sedlice, 15 |
|
MIROSLAV FOŠENBAUER
|
Neaktivní
od 15.03.2010
|
jednatel |
21.04.2006 |
Adresa: |
26242, 17289378, Příbram, Sedlice, Sedlice, 15, č.p. 15, 26242 Sedlice |
|
Pavel Novák
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
jednatel |
31.10.2002 |
Adresa: |
22996494, Příbram III, Milínská, 117 |
|
Pavel Novák
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
jednatel |
31.10.2002 |
Adresa: |
26101, 22996494, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 117, Milínská 117, Příbram III, 26101 Příbram |
|