ZDENĚK TUREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.11.2023 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
BEÁTA TURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.11.2023 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
BEÁTA KNOPP TURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.11.2023 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
ZDENĚK TUREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.07.2018 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318 |
|
BEÁTA TURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.07.2018 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318 |
|
BEÁTA KNOPP TURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.07.2018 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318 |
|
ZDENĚK TUREK
|
Neaktivní
od 02.11.2023
|
předseda výboru |
28.07.2018 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
BEÁTA TURKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2023
|
člen výboru |
28.07.2018 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
BEÁTA KNOPP TURKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2023
|
člen výboru |
28.07.2018 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
ZDENĚK TUREK
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
předseda |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318 |
|
ZDENĚK TUREK
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
předseda |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
EVA DVORSKÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
člen |
31.07.2015 |
Adresa: |
25219, 42595215, Praha-západ, Drahelčice, Drahelčice, U Potoka, 301 |
|
EVA DVORSKÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
člen |
31.07.2015 |
Adresa: |
25219, 42595215, Praha-západ, Drahelčice, Drahelčice, U Potoka, 301, U Potoka 301, 25219 Drahelčice |
|
Eva Dvorská
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen |
14.04.2004 |
Adresa: |
14200, 22725318, Praha 4, Šípková, 1869/6 |
|
Zdeněk Turek
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
předseda |
14.04.2004 |
Adresa: |
25242, 25657054, Vestec, Na Suchých, 318 |
|
Mgr. Petr Michal
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
místopředseda |
14.04.2004 |
Adresa: |
14200, 21870331, Praha 4, Sládkovičova, 1306/11 |
|
Eva Dvorská
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen |
14.04.2004 |
Adresa: |
14200, 22725318, Praha, Krč, Šípková, 1869, 6, Šípková 1869/6, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ZDENĚK TUREK
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
předseda |
14.04.2004 |
Adresa: |
25250, 25657054, Praha-západ, Vestec, Vestec, Na Suchých, 318, Na Suchých 318, 25250 Vestec |
|
Mgr. Petr Michal
|
Neaktivní
od 28.07.2018
|
místopředseda |
14.04.2004 |
Adresa: |
14200, 21870331, Praha, Krč, Sládkovičova, 1306, 11, Sládkovičova 1306/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|