JIŘÍ RUDOLF
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2024 |
Adresa: |
16300, 85245135, Praha, Řepy, Laudova, 1443, 28, Laudova 1443/28, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
MVDr. BOHUMIL VOLF
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
16900, 22154272, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šultysova, 613, 9 |
|
JIŘÍ RUDOLF
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
jednatel |
09.01.2024 |
Adresa: |
15000, 25663291, Praha, Motol, Jeřabinová, 295, 17, Jeřabinová 295/17, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MVDr. Bohumil Volf
|
Neaktivní
od 09.01.2024
|
jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
16900, 22154272, Praha, Břevnov, Šultysova, 613, 9, Šultysova 613/9, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MVDr. Bohumil Volf
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
jednatel |
24.02.2006 |
Adresa: |
16900, 22154272, Praha 6, Břevnov, Šultysova, 613/9 |
|
MVDr. Bohumil Volf
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
jednatel |
24.02.2006 |
Adresa: |
16900, 22154272, Praha, Břevnov, Šultysova, 613, 9, Šultysova 613/9, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MVDr. Bohumil Volf
|
Neaktivní
od 24.02.2006
|
jednatel |
01.10.2002 |
Adresa: |
15000, 22042466, Praha 5, Praha 5, Bedrnova, 247/4 |
|
MVDr. David Boháč
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
jednatel |
01.10.2002 |
Adresa: |
16900, 22167684, Praha 6, Praha 6, Bělohorská, 68 |
|
MVDr. Bohumil Volf
|
Neaktivní
od 24.02.2006
|
jednatel |
01.10.2002 |
Adresa: |
15000, 22042466, Praha, Motol, Bedrnova, 247, 4, Bedrnova 247/4, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MVDr. David Boháč
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
jednatel |
01.10.2002 |
Adresa: |
16900, 22167684, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1673, 68, Bělohorská 1673/68, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|