MICHAEL MAUL SVARRER
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
jednatel |
18.03.2015 |
Adresa: |
7080, B rkop, M lleparken 30 |
|
HENRIK JENSEN
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
jednatel |
18.03.2015 |
Adresa: |
8700, Horsens, Kirseb rhegnet 26 |
|
MICHAEL MAUL SVARRER
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
jednatel |
18.03.2015 |
Adresa: |
B rkop, M lleparken 30, 7080, M lleparken 30, 7080 B rkop, Dánsko |
|
HENRIK JENSEN
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
jednatel |
18.03.2015 |
Adresa: |
Horsens, Kirseb rhegnet 26, 8700, Kirseb rhegnet 26, 8700 Horsens, Dánsko |
|
MUDr. Igor Šulc
|
Neaktivní
od 21.04.2010
|
jednatel |
10.07.2006 |
Adresa: |
90901, Skalica, Vinohradnicka, 1953/11 |
|
MUDr. Igor Šulc
|
Neaktivní
od 21.04.2010
|
jednatel |
10.07.2006 |
Adresa: |
1953/11, Skalica, Vinohradnicka, 90901, Vinohradnicka 1953/11, 90901 Skalica, Slovensko |
|
Joergen Dam
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
jednatel |
05.04.2004 |
Adresa: |
18200, 22384031, Praha 8, Valčíkova, 1149/14 |
|
Joergen Dam
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
jednatel |
05.04.2004 |
Adresa: |
18200, 22384031, Praha, Libeň, Valčíkova, 1149, 14, Valčíkova 1149/14, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. Igor Šulc
|
Neaktivní
od 10.07.2006
|
jednatel |
30.09.2002 |
Adresa: |
22712577, Praha 5, Praha 5, Běhounkova, 2344 |
|
MUDr. Igor Šulc
|
Neaktivní
od 10.07.2006
|
jednatel |
30.09.2002 |
Adresa: |
15800, 22712577, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2344, 27, Běhounkova 2344/27, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|