PhDr. MAREK MORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2018 |
Adresa: |
10900, 22690981, Hlavní město Praha, Praha, Petrovice, Ampérova, 349, 9 |
|
PhDr. Marek Moravec
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2018 |
Adresa: |
10900, 22690981, Praha, Petrovice, Ampérova, 349, 9, Ampérova 349/9, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
PhDr. MAREK MORAVEC
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
10900, 22690981, Hlavní město Praha, Praha, Petrovice, Ampérova, 349 |
|
PhDr. Marek Moravec
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
10900, 22690981, Praha, Petrovice, Ampérova, 349, 9, Ampérova 349/9, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
PhDr. Marek Moravec
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
16.02.2010 |
Adresa: |
10900, 22690981, Praha 10, Petrovice, Ampérova, 349 |
|
PhDr. Marek Moravec
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
16.02.2010 |
Adresa: |
10900, 22690981, Praha, Petrovice, Ampérova, 349, 9, Ampérova 349/9, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
Ing. Michal Vaněk
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
Jednatel |
24.04.2006 |
Adresa: |
15000, 22076921, Praha 5, Štefánikova, 28 |
|
Ing. Michal Vaněk
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
Jednatel |
24.04.2006 |
Adresa: |
15000, 22076921, Praha, Smíchov, Štefánikova, 249, 28, Štefánikova 249/28, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing.arch. Zdeněk Zdobinský
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
Jednatel |
04.08.2004 |
Adresa: |
21965447, Praha 4, U podolského hřbitova, 667/6 |
|
ing.arch. ZDENĚK ZDOBINSKÝ
|
Neaktivní
od 22.05.2007
|
Jednatel |
04.08.2004 |
Adresa: |
14700, 21965447, Praha, Podolí, U podolského hřbitova, 667, 6, U podolského hřbitova 667/6, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Vojtěch Veverka
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
jednatel |
25.09.2002 |
Adresa: |
21842787, Praha 4, Praha 4, Kunínova, 1722/7 |
|
Vojtěch Veverka
|
Neaktivní
od 04.08.2004
|
jednatel |
25.09.2002 |
Adresa: |
14900, 21842787, Praha, Chodov, Kunínova, 1722, 7, Kunínova 1722/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|