ROMAN ČIHÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
14000, 21948046, Praha 4, Nusle, Na Pankráci, 994, 36 |
|
ROMAN ČIHÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
14000, 21948046, Praha, Nusle, Na Pankráci, 994, 36, Na Pankráci 994/36, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Ondřej Buršík
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
19.06.2012 |
Adresa: |
18200, 22388478, Praha 8, Libeň, Za Vodárnou, 1624, 19 |
|
Ing. Ondřej Buršík
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
19.06.2012 |
Adresa: |
18200, 22388478, Praha, Libeň, Za vodárnou, 1624, 19, Za vodárnou 1624/19, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
19800, 22422374, Praha 9, Klánovická, 285, 10 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
19800, 22422374, Praha, Hloubětín, Klánovická, 285, 10, Klánovická 285/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Rostislav Šíša
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
13.08.2009 |
Adresa: |
10000, 4, Praha 10, Nad Primaskou, 1469/1b |
|
Ing. Rostislav Šíša
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
13.08.2009 |
Adresa: |
1469/1b, Praha 10, Nad Primaskou, 10000, Nad Primaskou 1469/1b, 10000 Praha 10, Česká republika |
|
Ing. Ivo Rojík
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
10900, 22564021, Praha 10, Milánská, 465 |
|
Ing. IVO ROJÍK
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
10900, 22564021, Praha, Horní Měcholupy, Milánská, 465, Milánská 465, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. Pavel Jelínek
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
jednatel |
06.06.2006 |
Adresa: |
15800, 22694251, Praha 5, Polívkova, 14 |
|
Ing. Petr Pujman
|
Neaktivní
od 13.08.2009
|
jednatel |
06.06.2006 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha 6, Půlkruhová, 266/45 |
|
Ing. Pavel Jelínek
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
jednatel |
06.06.2006 |
Adresa: |
15800, 22694251, Praha, Jinonice, Polívkova, 575, 14, Polívkova 575/14, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Petr Pujman
|
Neaktivní
od 13.08.2009
|
jednatel |
06.06.2006 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45, Půlkruhová 266/45, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Zdeněk Vavroš
|
Neaktivní
od 06.06.2006
|
jednatel |
21.10.2003 |
Adresa: |
77900, 23269707, Olomouc, Na Vyhlídce, 312/4 |
|
JUDr. Zdeněk Vavroš
|
Neaktivní
od 06.06.2006
|
jednatel |
21.10.2003 |
Adresa: |
77900, 23269707, Olomouc, Olomouc, Neředín, Na vyhlídce, 312, 4, Na vyhlídce 312/4, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Zdeněk Šinovský
|
Neaktivní
od 21.10.2003
|
jednatel |
16.10.2002 |
Adresa: |
19000, 22543961, Praha 9, Praha 9, Na Krocínce, 447/45 |
|
Mgr. Vladimír Meitner
|
Neaktivní
od 06.06.2006
|
jednatel |
16.10.2002 |
Adresa: |
14900, 21820155, Praha 4, Praha 4, Háje, Stříbrského, 677 |
|
ing. Zdeněk Šinovský
|
Neaktivní
od 21.10.2003
|
jednatel |
16.10.2002 |
Adresa: |
19000, 22543961, Praha, Vysočany, Na Krocínce, 447, 45, Na Krocínce 447/45, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Vladimír Meitner
|
Neaktivní
od 06.06.2006
|
jednatel |
16.10.2002 |
Adresa: |
14900, 21820155, Praha, Háje, Stříbrského, 677, 26, Stříbrského 677/26, Háje, 14900 Praha 4 |
|