PAVEL MORAVEC
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
předseda představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
14000, 21947643, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U družstva Život, 890, 8 |
|
JIŘÍ HUNAL
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
místopředseda představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648160, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14 |
|
YVONA ČORNYJOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648178, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16 |
|
HELENA KAFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648178, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16 |
|
LENKA ŠIMONOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648160, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14 |
|
PAVEL MORAVEC
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
předseda představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
14000, 21947643, Praha, Nusle, U družstva Život, 890, 8, U družstva Život 890/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JIŘÍ HUNAL
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
místopředseda představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
YVONA ČORNYJOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
HELENA KAFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
LENKA ŠIMONOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
10.12.2013 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
člen představenstva |
01.02.2012 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 788, 14 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
člen představenstva |
01.02.2012 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Yvona Čornyjová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
předseda představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789, 16 |
|
Hana Hotová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
místopředseda představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 25017519, Praha 10, Uhříněves, U židovského hřbitova, 1039, 2 |
|
Niva Vorlová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
člen představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789, 16 |
|
Lenka Šimonová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
člen představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 788, 14 |
|
YVONA ČORNYJOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
předseda představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Hana Hotová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
místopředseda představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 25017519, Praha, Uhříněves, U židovského hřbitova, 1039, 2, U židovského hřbitova 1039/2, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Niva Vorlová
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
člen představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
LENKA ŠIMONOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
člen představenstva |
12.11.2010 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Marek Štěpán
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
předseda představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789/16 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
místopředseda představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789/16 |
|
Yvona Čornyjová
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
člen představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789/16 |
|
Jaroslava Jelínková
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
člen představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 788/14 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
člen představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 788/14 |
|
Ing. Marek Štěpán
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
předseda představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
místopředseda představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
YVONA ČORNYJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
člen představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Jaroslava Jelínková
|
Neaktivní
od 12.11.2010
|
člen představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
člen představenstva |
25.04.2009 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
předseda představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 788/14 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
místopředseda představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789/16 |
|
Ing. Daniel Kocek
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 788/14 |
|
Jaroslava Rezáková
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789/16 |
|
Yvona Čornyjová
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha 10, Uhříněves, V Bytovkách, 789/16 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
předseda představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
místopředseda představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Daniel Kocek
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Jaroslava Rezáková
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
YVONA ČORNYJOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2009
|
člen představenstva |
26.01.2006 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
místopředseda |
10.03.2004 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhřiněves, V bytovkách, 789/16 |
|
Jaroslava Rezáková
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
člen |
10.03.2004 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 789/16 |
|
Ing. Daniel Kocek
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
člen |
10.03.2004 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 788/14 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
místopředseda |
10.03.2004 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Jaroslava Rezáková
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
člen |
10.03.2004 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Daniel Kocek
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
člen |
10.03.2004 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Vladimír Štěpánek
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
místopředseda |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 789/16 |
|
Ilona Adamcová
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
člen |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 788/14 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
člen |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 789/16 |
|
Jaroslava Jelínková
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
předseda |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 788/14 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
člen |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, Praha 22, Uhříněves, V bytovkách, 788/14 |
|
Ing. Vladimír Štěpánek
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
místopředseda |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ilona Adamcová
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
člen |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Tomáš Kureš
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
člen |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, 22648178, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 789, 16, V bytovkách 789/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Vladana Petrová
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
člen |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Jaroslava Jelínková
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
předseda |
21.10.2002 |
Adresa: |
10400, 22648160, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 788, 14, V bytovkách 788/14, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|