VOLODYMYR KOZAK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2019 |
Adresa: |
16000, 26741954, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7 |
|
VOLODYMYR KOZAK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2019 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7, Nobelova 811/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ANASTASIIA ZHALKOVSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2019 |
Adresa: |
16000, 26741954, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7 |
|
ANASTASIIA ZHALKOVSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2019 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7, Nobelova 811/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ANASTASIIA ZHALKOVSKA
|
Neaktivní
od 20.09.2019
|
jednatel |
09.07.2013 |
Adresa: |
16000, 26741954, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7 |
|
ANASTASIIA ZHALKOVSKA
|
Neaktivní
od 20.09.2019
|
jednatel |
09.07.2013 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7, Nobelova 811/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Volodymyr Kozak
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
20.05.2009 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha 6, Nobelova, 811/7 |
|
Olga Kozak
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
20.05.2009 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha 6, Nobelova, 811/7 |
|
VOLODYMYR KOZAK
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
20.05.2009 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7, Nobelova 811/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Olga Kozak
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
20.05.2009 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7, Nobelova 811/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Anastasiia Zhalkovska
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
04.04.2008 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha 6, Nobelova, 811/7 |
|
ANASTASIIA ZHALKOVSKA
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
04.04.2008 |
Adresa: |
16000, 26741954, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 7, Nobelova 811/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Anastasiya Zhalkovska
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
13000, 21785821, Praha 3, Jeseniova, 125/1725 |
|
Anastasiia Zhalkovska
|
Neaktivní
od 04.04.2008
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
13000, 21785821, Praha 3, Jeseniova, 125/1725 |
|
Anastasiya Zhalkovska
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
13000, 21785821, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1725, 125, Jeseniova 1725/125, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anastasiia Zhalkovska
|
Neaktivní
od 04.04.2008
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
13000, 21785821, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1725, 125, Jeseniova 1725/125, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anastasiya Kozak
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
21785821, Praha 3, Jeseniova, 125/1725 |
|
Anastasiya Kozak
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
13000, 21785821, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1725, 125, Jeseniova 1725/125, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anastasiya Kozak
|
Neaktivní
od 20.07.2005
|
jednatel |
14.09.2004 |
Adresa: |
41108, 16877276, Štětí, Dlouhá, 670 |
|
Anastasiya Kozak
|
Neaktivní
od 20.07.2005
|
jednatel |
14.09.2004 |
Adresa: |
41108, 16877276, Litoměřice, Štětí, Štětí, Dlouhá, 670, Dlouhá 670, 41108 Štětí |
|
Antonín Schneider
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
23.02.2004 |
Adresa: |
Příbram 1, Milínská, 16 |
|
Antonín Schneider
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
23.02.2004 |
Adresa: |
26101, 22986324, Příbram, Příbram, Příbram I, Milínská, 16, Milínská 16, Příbram I, 26101 Příbram |
|
Marcela Švandová
|
Neaktivní
od 23.02.2004
|
jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
40339, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Chlumec Žandov, 19 |
|
Marcela Švandová
|
Neaktivní
od 23.02.2004
|
jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
19, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Chlumec Žandov, 40339, Chlumec Žandov 19, 40339 Ústí nad Labem, okres: Ústí nad Labem, Česká republika |
|