Ing. JIŘÍ ROŠKOTA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2022 |
Adresa: |
16500, 22276491, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, V údolí, 818, 53 |
|
Ing. Jiří Roškota
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2022 |
Adresa: |
16500, 22276491, Praha, Suchdol, V údolí, 818, 53, V údolí 818/53, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. JANA ROŠKOTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2021 |
Adresa: |
16500, 22276491, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, V údolí, 818, 53 |
|
Ing. Jana Roškotová
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2021 |
Adresa: |
16500, 22276491, Praha, Suchdol, V údolí, 818, 53, V údolí 818/53, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Jana Roškotová
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
jednatel |
22.08.2006 |
Adresa: |
16500, 22276491, Praha 6, Suchdol, V Údolí, 818 |
|
Ing. Jana Roškotová
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
jednatel |
22.08.2006 |
Adresa: |
16500, 22276491, Praha, Suchdol, V údolí, 818, 53, V údolí 818/53, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Roškota
|
Neaktivní
od 13.03.2022
|
jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
16500, 22276491, Praha 6, Praha 6, Suchdol, V Údolí, 818 |
|
Ing. Jiří Roškota
|
Neaktivní
od 13.03.2022
|
jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
16500, 22276491, Praha, Suchdol, V údolí, 818, 53, V údolí 818/53, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Jana Roškotová
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
jednatel |
17.12.2002 |
Adresa: |
16000, 22189122, Praha 6, Praha 6, Dejvice, Jaselská, 348/3 |
|
Ing. Jana Roškotová
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
jednatel |
17.12.2002 |
Adresa: |
16000, 22189122, Praha, Dejvice, Jaselská, 348, 3, Jaselská 348/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|