ZDENĚK DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Předseda Výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
MILAN LEHOŤÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda Výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991376, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 630 |
|
ONDŘEJ VOLEK
|
Aktivní
|
Člen Výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19017, 22540130, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Chvojenecká, 448 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Předseda Výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MILAN LEHOŤÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda Výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ONDŘEJ VOLEK
|
Aktivní
|
Člen Výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19017, 22540130, Praha, Vinoř, Chvojenecká, 448, Chvojenecká 448, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ONDŘEJ VOLEK
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Člen Výboru |
25.01.2020 |
Adresa: |
19017, 22540130, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Chvojenecká, 448 |
|
ONDŘEJ VOLEK
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Člen Výboru |
25.01.2020 |
Adresa: |
19017, 22540130, Praha, Vinoř, Chvojenecká, 448, Chvojenecká 448, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MILAN LEHOŤÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda Výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
95116, Svätoplukovo, Svätoplukovo 446 |
|
MILAN LEHOŤÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda Výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
Svätoplukovo, Svätoplukovo 446, 95116, Svätoplukovo 446, 95116 Svätoplukovo, Slovensko |
|
HELENA FORMÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Místopředseda Výboru |
18.05.2017 |
Adresa: |
19017, 24991376, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 630 |
|
ONDŘEJ VOLEK
|
Neaktivní
od 25.01.2020
|
Člen Výboru |
18.05.2017 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Předseda Výboru |
18.05.2017 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
HELENA FORMÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Místopředseda Výboru |
18.05.2017 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ONDŘEJ VOLEK
|
Neaktivní
od 25.01.2020
|
Člen Výboru |
18.05.2017 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Předseda Výboru |
18.05.2017 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
místopředseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
místopředseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
místopředseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
HELENA FORMÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
člen výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991376, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 630 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
místopředseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
HELENA FORMÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
člen výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
HELENA FORMÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
19017, 24991376, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 630 |
|
HELENA FORMÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
HELENA MALÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen výboru |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha 9, Vinoř, Uherská, 630 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
předseda výboru |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
místopředseda výboru |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991384, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 631 |
|
HELENA MALÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen výboru |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
předseda výboru |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
místopředseda výboru |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mirka Kohoutková
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
předseda výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
místopředseda výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
člen výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
24991376, Praha 9, Vinoř, Uherská, 630 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
předseda výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
místopředseda výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
člen výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mirka Kohoutková
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
předseda výboru |
30.12.2008 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
místopředseda výboru |
30.12.2008 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
člen výboru |
30.12.2008 |
Adresa: |
24991376, Praha 9, Vinoř, Uherská, 630 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
předseda výboru |
30.12.2008 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
místopředseda výboru |
30.12.2008 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
člen výboru |
30.12.2008 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Mirka Kohoutková
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
předseda výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
místopředseda výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
24991376, Praha 9, Vinoř, Uherská, 630 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
předseda výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
místopředseda výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mgr. Helena Malá
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Mirka Kohoutková
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
předseda |
05.01.2005 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
místopředseda |
05.01.2005 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Ing. Johana Benešová
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
člen |
05.01.2005 |
Adresa: |
24991376, Praha 9, Vinoř, Uherská, 630 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
předseda |
05.01.2005 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
místopředseda |
05.01.2005 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Johana Benešová
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
člen |
05.01.2005 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Johana Benešová
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
člen |
08.11.2003 |
Adresa: |
24991376, Praha 9, Vinoř, Uherská, 630 |
|
Ing. Johana Benešová
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
člen |
08.11.2003 |
Adresa: |
19017, 24991376, Praha, Vinoř, Uherská, 630, Uherská 630, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Johana Benešová
|
Neaktivní
od 08.11.2003
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
21722889, Praha 1, Praha 1, Staré Město, Jakubská, 649 |
|
Mirka Kohoutková
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
předseda |
28.12.2002 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
místopředseda |
28.12.2002 |
Adresa: |
24991384, Praha 9, Praha 9, Vinoř, Uherská, 631 |
|
Ing. Johana Benešová
|
Neaktivní
od 08.11.2003
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MIRKA KOHOUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
předseda |
28.12.2002 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Roman Mlejnek
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
místopředseda |
28.12.2002 |
Adresa: |
19017, 24991384, Praha, Vinoř, Uherská, 631, Uherská 631, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|