JOSEF TOMIŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
25001, 14607654, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí, 1, 6 |
|
JOSEF TOMIŠKA
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
jednatel |
20.10.2023 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JOSEF TOMIŠKA
|
Neaktivní
od 20.10.2023
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
25001, 14607654, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí, 1, 6, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
JOSEF TOMIŠKA
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
25001, 26169347, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Lázeňská, 1454 |
|
JOSEF TOMIŠKA
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
25001, 26169347, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Lázeňská, 1454, Lázeňská 1454, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Josef Tomiška
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
07.05.2010 |
Adresa: |
25001, 26169347, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lázeňská, 1454 |
|
JOSEF TOMIŠKA
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
07.05.2010 |
Adresa: |
25001, 26169347, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Lázeňská, 1454, Lázeňská 1454, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Radko Šťastný
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
15.01.2003 |
Adresa: |
22057960, Praha 5, Praha 5, Radotín, Prvomájová, 1356/10 |
|
Ing. Irena Horalová
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
15.01.2003 |
Adresa: |
21806209, Praha 4, Praha 4, Srázná, 933/5 |
|
Karel Beneš
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
15.01.2003 |
Adresa: |
22369155, Praha 8, Praha 8, Kyselova, 1191 |
|
RADKO ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
15.01.2003 |
Adresa: |
15300, 22057960, Praha, Radotín, Prvomájová, 1356, 10, Prvomájová 1356/10, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Ing. Irena Horalová
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
15.01.2003 |
Adresa: |
14000, 21806209, Praha, Braník, Srázná, 933, 5, Srázná 933/5, Braník, 14000 Praha 4 |
|
Karel Beneš
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
15.01.2003 |
Adresa: |
18200, 22369155, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1191, 11, Kyselova 1191/11, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|