Ing. VÁCLAV HÁNA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.03.2019 |
Adresa: |
14200, 21958602, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 353, 28 |
|
DAVID DZIAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.03.2019 |
Adresa: |
14200, 21851905, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cihlářova, 656, 7 |
|
Ing. VÁCLAV HÁNA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.03.2019 |
Adresa: |
14200, 21958602, Praha, Písnice, Výletní, 353, 28, Výletní 353/28, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
DAVID DZIAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.03.2019 |
Adresa: |
14200, 21851905, Praha, Kamýk, Cihlářova, 656, 7, Cihlářova 656/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MARTA LEDOFSKY
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
04.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21852014, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 667, 3 |
|
Marta Ledofsky
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
04.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21852014, Praha, Kamýk, Cílkova, 667, 3, Cílkova 667/3, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
předseda výboru |
04.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21871515, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Štúrova, 1417, 2 |
|
MIROSLAVA HAMZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
členka výboru |
04.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21851972, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Šatrova, 663, 7 |
|
MIROSLAVA HAMZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
členka výboru |
04.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21851972, Praha, Kamýk, Šatrova, 663, 7, Šatrova 663/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
předseda výboru |
04.10.2014 |
Adresa: |
14200, 21871515, Praha, Krč, Štúrova, 1417, 2, Štúrova 1417/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Bc. Ladislav Šulc
|
Neaktivní
od 04.10.2014
|
předseda výboru |
21.01.2010 |
Adresa: |
16900, 22150471, Praha 6, Břevnov, Šlikova, 286/14 |
|
PaedDr. Vladislava Hluchá
|
Neaktivní
od 04.10.2014
|
člen výboru |
21.01.2010 |
Adresa: |
14200, 21851794, Praha 4, Kamýk, Cílkova, 645/12 |
|
Bc. Ladislav Šulc
|
Neaktivní
od 04.10.2014
|
předseda výboru |
21.01.2010 |
Adresa: |
16900, 22150471, Praha, Břevnov, Šlikova, 286, 14, Šlikova 286/14, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PaedDr. VLADISLAVA HLUCHÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2014
|
člen výboru |
21.01.2010 |
Adresa: |
14200, 21851794, Praha, Kamýk, Cílkova, 645, 12, Cílkova 645/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Pudil
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
předseda výboru |
13.10.2007 |
Adresa: |
14200, 21868514, Praha 4, Zálesí, 1126 |
|
Věra Moravcová
|
Neaktivní
od 04.10.2014
|
člen výboru |
13.10.2007 |
Adresa: |
21871515, Praha 4, Štúrova, 1417/2 |
|
Ing. Jiří Pudil
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
předseda výboru |
13.10.2007 |
Adresa: |
14200, 21868514, Praha, Krč, Zálesí, 1126, 88, Zálesí 1126/88, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Věra Moravcová
|
Neaktivní
od 04.10.2014
|
člen výboru |
13.10.2007 |
Adresa: |
14200, 21871515, Praha, Krč, Štúrova, 1417, 2, Štúrova 1417/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ing. Vladimír Malák
|
Neaktivní
od 13.10.2007
|
předseda výboru |
16.01.2003 |
Adresa: |
17000, 22307788, Praha 7, Praha 7, Bubenská, 13/1160 |
|
ing. Martin Holý
|
Neaktivní
od 13.10.2007
|
člen výboru |
16.01.2003 |
Adresa: |
16300, 22737375, Praha 6, Praha 6, Zrzavého, 14/1084 |
|
Hana Procházková
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
člen výboru |
16.01.2003 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha 4, Praha 4, Pšenčíkova, 20/676 |
|
Ing. Vladimír Malák
|
Neaktivní
od 13.10.2007
|
předseda výboru |
16.01.2003 |
Adresa: |
17000, 22307788, Praha, Holešovice, Bubenská, 1160, 13, Bubenská 1160/13, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. MARTIN HOLÝ
|
Neaktivní
od 13.10.2007
|
člen výboru |
16.01.2003 |
Adresa: |
16300, 22737375, Praha, Řepy, Zrzavého, 1084, 14, Zrzavého 1084/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
člen výboru |
16.01.2003 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|