Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Aktivní
|
Předseda společenství |
26.07.2022 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10-Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Aktivní
|
Předseda společenství |
26.07.2022 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 26.07.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
25.10.2017 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10-Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 26.07.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
25.10.2017 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 25.10.2017
|
Předseda společenství vlastníků |
18.01.2017 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10-Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 25.10.2017
|
Předseda společenství vlastníků |
18.01.2017 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 18.01.2017
|
pověřený vlastník |
22.09.2011 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10, Hostivař, Strašnická, 1397, 20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 18.01.2017
|
pověřený vlastník |
22.09.2011 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 22.09.2011
|
pověřený vlastník |
11.03.2003 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10, Praha 10, Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 22.09.2011
|
pověřený vlastník |
11.03.2003 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|