VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218 |
|
DUŠAN MAREK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217 |
|
VERONIKA HLAVSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218 |
|
ONDŘEJ KLEČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23013036, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Josefa Bartoše, 495 |
|
VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
DUŠAN MAREK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217, Okružní 217, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VERONIKA HLAVSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
ONDŘEJ KLEČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23013036, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Josefa Bartoše, 495, Josefa Bartoše 495, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
HANA DUCHOSLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218 |
|
LADISLAV SKOČDOPOLE
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016183, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 219 |
|
VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
předseda |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218 |
|
DUŠAN MAREK
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
místopředseda |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217 |
|
HANA DUCHOSLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
LADISLAV SKOČDOPOLE
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016183, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 219, Okružní 219, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
předseda |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
DUŠAN MAREK
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
místopředseda |
19.08.2016 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217, Okružní 217, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
LADISLAV SKOČDOPOLE
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23016183, Příbram, Příbram VII, Okružní, 219 |
|
LADISLAV SKOČDOPOLE
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23016183, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 219, Okružní 219, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JANA TICHÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 41043243, Trhové Dušníky, Trhové Dušníky, 179 |
|
VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
předseda výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218 |
|
DUŠAN MAREK
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
místopředseda výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217 |
|
HANA DUCHOSLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218 |
|
JANA TICHÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 41043243, Příbram, Trhové Dušníky, Trhové Dušníky, 179, č.p. 179, 26101 Trhové Dušníky |
|
VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
předseda výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
DUŠAN MAREK
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
místopředseda výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217, Okružní 217, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
HANA DUCHOSLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
27.03.2014 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Vlasta Šmídová
|
Neaktivní
od 27.08.2011
|
předseda výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
Příbram VII/218, PSČ 261 01 |
|
Vlasta Šmídová
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
předseda výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram VII, 218 |
|
Dušan Marek
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
místopředseda výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram VII, 217 |
|
Hana Duchoslavová
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
člen výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram VII, 218 |
|
Jana Tichá
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
člen výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016183, Příbram VII, 219 |
|
VLASTA ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
předseda výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
DUŠAN MAREK
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
místopředseda výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016159, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 217, Okružní 217, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
HANA DUCHOSLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
člen výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016167, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 218, Okružní 218, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jana Tichá
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
člen výboru |
27.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23016183, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 219, Okružní 219, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Libuše Ivachňuková
|
Neaktivní
od 27.08.2011
|
místopředseda výboru |
28.02.2009 |
Adresa: |
26101, Příbram, Příbram VII/217 |
|
Libuše Ivachňuková
|
Neaktivní
od 27.08.2011
|
místopředseda výboru |
28.02.2009 |
Adresa: |
Příbram, Příbram VII/217, 26101, 26101 Příbram - Příbram VII/217, Česká republika |
|
Vladimíra Habadová
|
Neaktivní
od 28.02.2009
|
místopředseda výboru |
28.01.2008 |
Adresa: |
Příbram VII/217, PSČ 261 01 |
|
Vlasta Šmídová
|
Neaktivní
od 27.08.2011
|
předseda výboru |
28.01.2008 |
Adresa: |
Příbram VII/218, PSČ 261 01 |
|
Jiří Ureš
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
předseda výboru |
10.04.2006 |
Adresa: |
Příbram VII/217, PSČ 261 01 |
|
Vlasta Šmídová
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
místopředseda výboru |
10.04.2006 |
Adresa: |
Příbram VII/218, PSČ 261 01 |
|
Hana Duchoslavová
|
Neaktivní
od 27.08.2011
|
člen výboru |
10.04.2006 |
Adresa: |
Příbram VII/218, PSČ 261 01 |
|
Anna Blachowiczová
|
Neaktivní
od 27.08.2011
|
člen výboru |
10.04.2006 |
Adresa: |
Příbram VII/219, PSČ 261 01 |
|