Ing. PAVEL ZEDNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21775991, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 893, 52 |
|
Ing. PAVEL ZEDNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21775991, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 893, 52, Sudoměřská 893/52, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MATĚJ KLOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
19000, 27115445, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kovanecká, 2390, 3 |
|
MATĚJ KLOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
19000, 27115445, Praha, Libeň, Kovanecká, 2390, 3, Kovanecká 2390/3, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MATĚJ KLOUBEK
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
15000, 22074678, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nádražní, 42, 82 |
|
MATĚJ KLOUBEK
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
15000, 22074678, Praha, Smíchov, Nádražní, 42, 82, Nádražní 42/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Matěj Kloubek
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
22.02.2003 |
Adresa: |
15000, 22074678, Praha 5, Praha 5, Smíchov, Nádražní, 42/82 |
|
MATĚJ KLOUBEK
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
22.02.2003 |
Adresa: |
15000, 22074678, Praha, Smíchov, Nádražní, 42, 82, Nádražní 42/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Matěj Koubek
|
Neaktivní
od 22.02.2003
|
jednatel |
06.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22074678, Praha 5, Praha 5, Smíchov, Nádražní, 42/82 |
|
Jan Hilgard
|
Neaktivní
od 20.10.2003
|
jednatel |
06.01.2003 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Praha 6, Československé armády, 21 |
|
Matěj Koubek
|
Neaktivní
od 22.02.2003
|
jednatel |
06.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22074678, Praha, Smíchov, Nádražní, 42, 82, Nádražní 42/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Hilgard
|
Neaktivní
od 20.10.2003
|
jednatel |
06.01.2003 |
Adresa: |
21, Praha 6, Praha 6, Československé armády, 16000, Československé armády 21, 16000 Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|