MICHAL ŠKRÁBAL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2023 |
Adresa: |
15400, 71052216, Praha, Slivenec, U svahu, 1040, 39, U svahu 1040/39, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Mgr. ANTONÍN PODVALSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
18600, 22352961, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 428, 130 |
|
Mgr. ANTONÍN PODVALSKÝ
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
18600, 22352961, Praha, Karlín, Sokolovská, 428, 130, Sokolovská 428/130, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ivana Říhová
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
15531, 26123401, Praha 5, Průjezdná, 649 |
|
Ivana Říhová
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
15531, 26123401, Praha, Lipence, Průjezdná, 649, Průjezdná 649, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Ivana Říhová
|
Neaktivní
od 26.07.2006
|
jednatel |
21.12.2004 |
Adresa: |
25207, 6492568, Štěchovice, Na Peškově, 229 |
|
Ivana Říhová
|
Neaktivní
od 26.07.2006
|
jednatel |
21.12.2004 |
Adresa: |
25207, 6492568, Praha-západ, Štěchovice, Štěchovice, Na Peškově, 229, Na Peškově 229, 25207 Štěchovice |
|
Ivana Šabatová
|
Neaktivní
od 21.12.2004
|
jednatel |
20.01.2003 |
Adresa: |
25207, 6492568, Štěchovice, Na Peškově, 229 |
|
Ivana Šabatová
|
Neaktivní
od 21.12.2004
|
jednatel |
20.01.2003 |
Adresa: |
25207, 6492568, Praha-západ, Štěchovice, Štěchovice, Na Peškově, 229, Na Peškově 229, 25207 Štěchovice |
|