Mgr. VOJTĚCH KOMÍNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.05.2017 |
Adresa: |
16000, 22183728, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21 |
|
Mgr. VOJTĚCH KOMÍNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.05.2017 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. EDUARD KYŠPERSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2016 |
Adresa: |
16400, 22228730, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Druhého odboje, 341 |
|
JUDr. EDUARD KYŠPERSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2016 |
Adresa: |
16400, 22228730, Praha, Nebušice, Druhého odboje, 341, Druhého odboje 341, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Mgr. MICHAL BEDRNA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.03.2015 |
Adresa: |
16000, 22183728, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21 |
|
Mgr. MICHAL BEDRNA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.03.2015 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. MICHAL BEDRNA
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
předseda výboru |
06.10.2013 |
Adresa: |
16000, 22180508, Praha 6, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 634, 14 |
|
Mgr. MICHAL BEDRNA
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
předseda výboru |
06.10.2013 |
Adresa: |
16000, 22180508, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 634, 14, Puškinovo náměstí 634/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Eduard Kyšperský
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
člen výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
10100, 22667369, Praha 10, Vršovice, Tolstého, 1062/19 |
|
JUDr. Eduard Kyšperský
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
člen výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
10100, 22667369, Praha, Vršovice, Tolstého, 1062, 19, Tolstého 1062/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Květa Nováková
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen výboru |
10.11.2006 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Eliášova, 21/922 |
|
Mgr. Michal Bedrna
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
předseda výboru |
10.11.2006 |
Adresa: |
22180508, Praha 6, Puškinovo nám., 14 |
|
Květa Nováková
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen výboru |
10.11.2006 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. MICHAL BEDRNA
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
předseda výboru |
10.11.2006 |
Adresa: |
16000, 22180508, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 634, 14, Puškinovo náměstí 634/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Silvia Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2006
|
předseda výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
Ing. Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 10.11.2006
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
Jozef Horečný
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
Silvia Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2006
|
předseda výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 10.11.2006
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jozef Horečný
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|