BLANKA VOŽENÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953295, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34 |
|
ZDEŇKA MARVÁNOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953295, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34 |
|
JINDŘICH MIKOTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953287, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32 |
|
STANISLAVA HUSNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953295, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34 |
|
Správní bytové družstvo Rozvoj
00033006 |
Aktivní
|
předseda výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
21913536, Praha 4, Praha 4, Jihlavská, 1276/17 |
|
Správní bytové družstvo Rozvoj
00033006 |
Aktivní
|
předseda výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21913536, Praha, Michle, Jihlavská, 1276, 17, Jihlavská 1276/17, Michle, 14000 Praha 4 |
|
BLANKA VOŽENÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ZDEŇKA MARVÁNOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JINDŘICH MIKOTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
STANISLAVA HUSNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
předseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Stanislava Husníková
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
místopředseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Zdeňka Marvánová
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Jindřich Mikota
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Blanka Voženílková
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
předseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
STANISLAVA HUSNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
místopředseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ZDEŇKA MARVÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JINDŘICH MIKOTA
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BLANKA VOŽENÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
předseda výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
místopředseda výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Stanislava Husníková
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Zdeňka Marvánová
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Jindřich Mikota
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Ing. Václav Šika
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Blanka Voženílková
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
JUDr. Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
předseda výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
místopředseda výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
STANISLAVA HUSNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ZDEŇKA MARVÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JINDŘICH MIKOTA
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Václav Šika
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BLANKA VOŽENÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen výboru |
13.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
předseda výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
místopředseda výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Stanislava Husníková
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Zdeňka Marvánová
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Jindřich Mikota
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Ing. Václav Šika
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Blanka Voženílková
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
JUDr. Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
předseda výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
místopředseda výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
STANISLAVA HUSNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ZDEŇKA MARVÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JINDŘICH MIKOTA
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Václav Šika
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BLANKA VOŽENÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
člen výboru |
11.01.2011 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
předseda výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
místopředseda výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Stanislava Husníková
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Zdeňka Marvánová
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Jindřich Mikota
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953287, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 32 |
|
Ing. Václav Šika
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
Blanka Voženílková
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 34 |
|
JUDr. Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
předseda výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Anna Kubíčková
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
místopředseda výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
STANISLAVA HUSNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ZDEŇKA MARVÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JINDŘICH MIKOTA
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953287, Praha, Nusle, Boleslavova, 1530, 32, Boleslavova 1530/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Václav Šika
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BLANKA VOŽENÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
člen výboru |
04.03.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|