Ing. Štěpán Bilíček
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
místopředseda představenstva |
25.08.2004 |
Adresa: |
25703340, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350 |
|
Ing. Pavel Hojgr
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
místopředseda představenstva |
25.08.2004 |
Adresa: |
78971, 8010714, Leština, Rybniční, 172 |
|
Ing. Štěpán Bilíček
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
místopředseda představenstva |
25.08.2004 |
Adresa: |
67401, 25703340, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350, Okrajová 1350, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. Pavel Hojgr
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
místopředseda představenstva |
25.08.2004 |
Adresa: |
78971, 8010714, Šumperk, Leština, Leština, Rybniční, 172, Rybniční 172, 78971 Leština |
|
Ing. Štěpán Bilíček
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Člen představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
25703340, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350 |
|
Ing. Štěpán Bilíček
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Člen představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
67401, 25703340, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1350, Okrajová 1350, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. Bohuslav Uhlíř
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
Člen představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
56202, 24732214, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Sokolská, 1 |
|
Ing. Miloslav Kojan
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Místopředseda představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
1, Plzeň 3, Skvrňany, Na Úhoru, 462/28 |
|
Ing. Miroslav Votýpka
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
Předseda představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
25084, 16383109, Květnice, 57 |
|
Ing. BOHUSLAV UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
Člen představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
56204, 24732214, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 1, Sokolská 1, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Miloslav Kojan
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Místopředseda představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
31800, 24560103, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Na Úhoru, 462, 28, Na Úhoru 462/28, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. Miroslav Votýpka
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
Předseda představenstva |
31.01.2003 |
Adresa: |
25084, 16383109, Praha-východ, Květnice, Květnice, Na Ladech, 57, Na Ladech 57, 25084 Květnice |
|