PAVEL SMEJKAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.09.2022 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15 |
|
VĚRA BOHÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
30.09.2022 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15 |
|
Ing. VÍT TAUCHMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.09.2022 |
Adresa: |
14200, 26111730, Praha, Písnice, Putimská, 511, 21a |
|
PAVEL SMEJKAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.09.2022 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
VĚRA BOHÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
30.09.2022 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. VÍT TAUCHMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.09.2022 |
Adresa: |
14200, 26111730, Praha, Písnice, Putimská, 511, 21a, Putimská 511/21a, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. VÍT TAUCHMAN
|
Neaktivní
od 30.09.2022
|
člen výboru |
30.08.2019 |
Adresa: |
14200, 26111730, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Putimská, 511, 21a |
|
Ing. VÍT TAUCHMAN
|
Neaktivní
od 30.09.2022
|
člen výboru |
30.08.2019 |
Adresa: |
14200, 26111730, Praha, Písnice, Putimská, 511, 21a, Putimská 511/21a, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Věra Boháčová
|
Neaktivní
od 30.09.2022
|
člen výboru |
29.11.2012 |
Adresa: |
14200, 21894752, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15 |
|
VĚRA BOHÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2022
|
člen výboru |
29.11.2012 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Miloslav Urban
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
člen výboru |
03.03.2006 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha 4, Lhotka, Čimelická, 964 |
|
Ing. MILOSLAV URBAN
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
člen výboru |
03.03.2006 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Pavel Smejkal
|
Neaktivní
od 30.09.2022
|
předseda výboru |
06.03.2003 |
Adresa: |
21894752, Praha 4, Praha 4, Čimelická, 964 |
|
Ing. Jaroslav Husák
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
člen |
06.03.2003 |
Adresa: |
21894752, Praha 4, Praha 4, Čimelická, 964 |
|
Ivana Gruntová
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
místopředsedkyně |
06.03.2003 |
Adresa: |
21894752, Praha 4, Praha 4, Čimelická, 964 |
|
Ing. JAROSLAV HUSÁK
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
člen |
06.03.2003 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ivana Gruntová
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
místopředsedkyně |
06.03.2003 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
PAVEL SMEJKAL
|
Neaktivní
od 30.09.2022
|
předseda výboru |
06.03.2003 |
Adresa: |
14200, 21894752, Praha, Lhotka, Čimelická, 964, 15, Čimelická 964/15, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|