DAVID DAHAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2017 |
Adresa: |
11000, 21693471, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Široká, 96, 9 |
|
DAVID DAHAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2017 |
Adresa: |
11000, 21693471, Praha, Josefov, Široká, 96, 9, Široká 96/9, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
DŽAMILA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2017
|
jednatel |
21.04.2017 |
Adresa: |
12800, 21728836, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 368, 29 |
|
DŽAMILA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2017
|
jednatel |
21.04.2017 |
Adresa: |
12800, 21728836, Praha, Nové Město, Podskalská, 368, 29, Podskalská 368/29, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
DŽAMILA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
11800, 21696781, Praha, Malá Strana, Nerudova, 250, 13 |
|
DŽAMILA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
11800, 21696781, Praha, Malá Strana, Nerudova, 250, 13, Nerudova 250/13, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
KORNÉLIE DAHANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2017
|
jednatel |
23.03.2015 |
Adresa: |
14900, 21838585, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Doubravická, 1307, 14 |
|
Kornélie Dahanová
|
Neaktivní
od 25.11.2017
|
jednatel |
23.03.2015 |
Adresa: |
14900, 21838585, Praha, Chodov, Doubravická, 1307, 14, Doubravická 1307/14, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Džamila Nováková
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
09.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21696781, Praha 1, Nerudova, 250, 13 |
|
DŽAMILA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
09.08.2011 |
Adresa: |
11800, 21696781, Praha, Malá Strana, Nerudova, 250, 13, Nerudova 250/13, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Džamila Nováková
|
Neaktivní
od 09.08.2011
|
jednatel |
10.11.2008 |
Adresa: |
10100, 22593551, Praha 10, Popovická, 1091/14 |
|
Džamila Nováková
|
Neaktivní
od 09.08.2011
|
jednatel |
10.11.2008 |
Adresa: |
10100, 22593551, Praha, Michle, Popovická, 1091, 14, Popovická 1091/14, Michle, 10100 Praha 10 |
|
Simona Krainová
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
jednatel |
31.07.2006 |
Adresa: |
21909423, Praha 4, Adamovská, 803/1 |
|
Simona Krainová
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
jednatel |
31.07.2006 |
Adresa: |
14000, 21909423, Praha, Michle, Adamovská, 803, 1, Adamovská 803/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Claudie Štrbková-Marčeková
|
Neaktivní
od 02.08.2005
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
17000, 22294554, Praha 7, Praha 7, Bubeneč, U Akademie, 329/3 |
|
Džamila Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
11000, 21703001, Praha 1, Praha 1, Nové Město, Vojtěšská, 211/6 |
|
Claudie Štrbková-Marčeková
|
Neaktivní
od 02.08.2005
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
17000, 22294554, Praha, Bubeneč, U akademie, 329, 3, U akademie 329/3, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Džamila Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
11000, 21703001, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|