JIŘÍ BAER
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2014 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
JIŘÍ BAER
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2014 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Baer
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
07.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21943613, Praha 4, Nusle, Táborská, 32/350 |
|
Jiří Baer
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
07.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21943613, Praha, Nusle, Táborská, 350, 32, Táborská 350/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Daniel Baer
|
Neaktivní
od 07.01.2008
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
54341, 9885943, Lánov, Prostřední Lánov, 248 |
|
Daniel Baer
|
Neaktivní
od 07.01.2008
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
54341, 9885943, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 248, Prostřední Lánov 248, 54341 Lánov |
|
Radek Maděra
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
11000, 1, Praha l, Nové Město, Hybernská, 1617/40 |
|
Radek Maděra
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
11000, Praha l, Nové Město, Hybernská, 1617/40 |
|
Radek Maděra
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
11000, 21713031, Praha, Nové Město, Hybernská, 1617, 40, Hybernská 1617/40, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
jednatel |
10.02.2003 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha 6, Praha 6, Brunnerova, 993/14 |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
jednatel |
10.02.2003 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha, Řepy, Brunnerova, 993, 14, Brunnerova 993/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|