Bc. GABRIELA HANULOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
DANUŠE FIDROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583 |
|
DAVID PAPOUŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583 |
|
Ing. JANA KOTANOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
Bc. GABRIELA HANULOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
DANUŠE FIDROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583, Masarykova 583, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
DAVID PAPOUŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583, Masarykova 583, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. JANA KOTANOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.11.2021 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
JITKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
člen výboru |
10.07.2019 |
Adresa: |
28123, 2422280, Kolín, Starý Kolín, Starý Kolín, Kateřinská, 186 |
|
JITKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
člen výboru |
10.07.2019 |
Adresa: |
28123, 2422280, Kolín, Starý Kolín, Starý Kolín, Kateřinská, 186, Kateřinská 186, 28123 Starý Kolín |
|
KAREL BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
předseda výboru |
11.01.2019 |
Adresa: |
28401, 26379872, Kutná Hora, Miskovice, Přítoky, 94 |
|
KAREL BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
předseda výboru |
11.01.2019 |
Adresa: |
28401, 26379872, Kutná Hora, Miskovice, Přítoky, 94, Přítoky 94, 28401 Miskovice |
|
KAREL BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
předseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
JITKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
DANUŠE FIDROVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
místopředseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583 |
|
JIŘÍ LEPŠÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583 |
|
VÁCLAV ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11615494, Kutná Hora, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, Havířská, 400, 12 |
|
KAREL BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
předseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
JITKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
DANUŠE FIDROVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
místopředseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583, Masarykova 583, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
JIŘÍ LEPŠÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583, Masarykova 583, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Václav Zimmermann
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
28401, 11615494, Kutná Hora, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, Havířská, 400, 12, Havířská 400/12, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora |
|
ŠÁRKA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
člen výboru |
29.03.2017 |
Adresa: |
28531, 11471549, Kutná Hora, Nové Dvory, Nové Dvory, Havlíčkova, 145 |
|
ŠÁRKA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
člen výboru |
29.03.2017 |
Adresa: |
28531, 11471549, Kutná Hora, Nové Dvory, Nové Dvory, Havlíčkova, 145, Havlíčkova 145, 28531 Nové Dvory |
|
ŠÁRKA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
člen výboru |
01.06.2016 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
ŠÁRKA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
člen výboru |
01.06.2016 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
HANA VIKTOROVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
člen |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
KAREL BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
předseda |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582 |
|
DANUŠE FIDROVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
místopředseda |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583 |
|
JIŘÍ LEPŠÍK
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
člen |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583 |
|
VÁCLAV ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
člen |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11615494, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, Havířská, 400, 12 |
|
HANA VIKTOROVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
člen |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
KAREL BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
předseda |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424907, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 582, Masarykova 582, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
DANUŠE FIDROVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
místopředseda |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583, Masarykova 583, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
JIŘÍ LEPŠÍK
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
člen |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11424915, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 583, Masarykova 583, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Václav Zimmermann
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
člen |
20.03.2013 |
Adresa: |
28401, 11615494, Kutná Hora, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, Havířská, 400, 12, Havířská 400/12, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora |
|