Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
místopředseda představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Ing. Stanislav Bohumínský
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
21820821, Praha 4, Háje, Kosmická, 744/15 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
předseda představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
21820813, Praha 4, Háje, Kosmická, 743/13 |
|
Ivana Miňovská
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
21820821, Praha 4, Háje, Kosmická, 744/15 |
|
Ladislava Hrubcová
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
místopředseda představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Stanislav Bohumínský
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21820821, Praha, Háje, Kosmická, 744, 15, Kosmická 744/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
předseda představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21820813, Praha, Háje, Kosmická, 743, 13, Kosmická 743/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ivana Miňovská
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21820821, Praha, Háje, Kosmická, 744, 15, Kosmická 744/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ladislava Hrubcová
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen představenstva |
02.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
místopředseda představenstva |
29.01.2008 |
Adresa: |
21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
předseda představenstva |
29.01.2008 |
Adresa: |
21820813, Praha 4, Háje, Kosmická, 743/13 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
místopředseda představenstva |
29.01.2008 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
předseda představenstva |
29.01.2008 |
Adresa: |
14900, 21820813, Praha, Háje, Kosmická, 743, 13, Kosmická 743/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
předseda představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
místopředseda představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
21820813, Praha 4, Háje, Kosmická, 743/13 |
|
Ing. Stanislav Bohumínský
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
člen představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
21820821, Praha 4, Háje, Kosmická, 744/15 |
|
Ivana Miňovská
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
člen představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
21820821, Praha 4, Háje, Kosmická, 744/15 |
|
Ladislava Hrubcová
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
člen představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
předseda představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
místopředseda představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21820813, Praha, Háje, Kosmická, 743, 13, Kosmická 743/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Stanislav Bohumínský
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
člen představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21820821, Praha, Háje, Kosmická, 744, 15, Kosmická 744/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ivana Miňovská
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
člen představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21820821, Praha, Háje, Kosmická, 744, 15, Kosmická 744/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ladislava Hrubcová
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
člen představenstva |
06.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
předseda představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Ing. Stanislav Bohumínský
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
místopředseda přestavenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
21820821, Praha 4, Háje, Kosmická, 744/15 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
člen představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
21820813, Praha 4, Háje, Kosmická, 743/13 |
|
Marcela Fenyková
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
člen představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
21820805, Praha 4, Háje, Kosmická, 742/11 |
|
Ivana Miňovská
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
člen představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
21820821, Praha 4, Háje, Kosmická, 744/15 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
předseda představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Stanislav Bohumínský
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
místopředseda přestavenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
14900, 21820821, Praha, Háje, Kosmická, 744, 15, Kosmická 744/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Sikora
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
člen představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
14900, 21820813, Praha, Háje, Kosmická, 743, 13, Kosmická 743/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Marcela Fenyková
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
člen představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
14900, 21820805, Praha, Háje, Kosmická, 742, 11, Kosmická 742/11, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ivana Miňovská
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
člen představenstva |
10.03.2003 |
Adresa: |
14900, 21820821, Praha, Háje, Kosmická, 744, 15, Kosmická 744/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|