Mgr. JAKUB JIRUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2022 |
Adresa: |
14000, 21947431, Praha, Nusle, Hvězdova, 870, 39 |
|
Mgr. JAKUB JIRUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2022 |
Adresa: |
14000, 21947431, Praha, Nusle, Hvězdova, 870, 39, Hvězdova 870/39, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr.Ing. OLDŘICH JIRUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2016 |
Adresa: |
14000, 21947431, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Hvězdova, 870, 39 |
|
JUDr.Ing. OLDŘICH JIRUŠ
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
jednatel |
12.11.2016 |
Adresa: |
14000, 21947431, Praha, Nusle, Hvězdova, 870, 39, Hvězdova 870/39, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr.Ing. Oldřich Jiruš
|
Neaktivní
od 12.11.2016
|
jednatel |
26.03.2009 |
Adresa: |
14000, 21947431, Praha 4, Nusle, Hvězdova, 870/39 |
|
JUDr.Ing. OLDŘICH JIRUŠ
|
Neaktivní
od 12.11.2016
|
jednatel |
26.03.2009 |
Adresa: |
14000, 21947431, Praha, Nusle, Hvězdova, 870, 39, Hvězdova 870/39, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr.Ing. Oldřich Jiruš
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
jednatel |
10.03.2003 |
Adresa: |
13000, 21785627, Praha 3, Sudoměřská, 19/1707 |
|
JUDr.ing. Oldřich Jiruš
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
jednatel |
10.03.2003 |
Adresa: |
13000, 21785627, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1707, 19, Sudoměřská 1707/19, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|