Doc. Ing. JOSEF JETTMAR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22108505, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3 |
|
Ing. arch. JIŘÍ DEYL
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2020 |
Adresa: |
15800, 27424316, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Mezi lány, 754, 7 |
|
Mgr. ILONA MÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22108505, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3 |
|
doc. Ing. JOSEF JETTMAR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22108505, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3, Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. arch. JIŘÍ DEYL
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2020 |
Adresa: |
15800, 27424316, Praha, Jinonice, Mezi lány, 754, 7, Mezi lány 754/7, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Mgr. ILONA MÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22108505, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3, Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. OTAKAR DEYL
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
15800, 27424316, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Mezi lány, 754, 7 |
|
Ing. OTAKAR DEYL
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
15800, 27424316, Praha, Jinonice, Mezi lány, 754, 7, Mezi lány 754/7, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Doc. Ing. JOSEF JETTMAR
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
předseda výboru |
28.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22108505, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3 |
|
doc. Ing. JOSEF JETTMAR
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
předseda výboru |
28.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22108505, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3, Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Doc. Ing. Josef Jettmar
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
předseda výboru |
12.04.2003 |
Adresa: |
22108505, Praha 5, Nad Palatou, 3056/3 |
|
Ing. Otakar Deyl
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
12.04.2003 |
Adresa: |
22108505, Praha 5, Nad Palatou, 3056/3 |
|
Mgr. Ilona Málková
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
místopředseda výboru |
12.04.2003 |
Adresa: |
22108505, Praha 5, Nad Palatou, 3056/3 |
|
doc. Ing. JOSEF JETTMAR
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
předseda výboru |
12.04.2003 |
Adresa: |
15000, 22108505, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3, Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Otakar Deyl
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
12.04.2003 |
Adresa: |
15000, 22108505, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3, Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. ILONA MÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
místopředseda výboru |
12.04.2003 |
Adresa: |
15000, 22108505, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 3056, 3, Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|