Ing. DANIEL MAZANEC
|
Aktivní
|
předseda společenství |
30.12.2023 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. SVJETLANA LAZUKIĆ
|
Aktivní
|
předseda společenství |
30.09.2021 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
Ing. SVJETLANA LAZUKIĆ
|
Neaktivní
od 30.12.2023
|
předseda společenství |
29.12.2023 |
Adresa: |
12000, 21742723, Praha, Vinohrady, Anglická, 336, 21, Anglická 336/21, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. SVJETLANA LAZUKIĆ
|
Neaktivní
od 29.12.2023
|
předseda společenství |
30.09.2021 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. SVJETLANA LAZUKIĆ
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
předseda společenství |
21.03.2018 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
Ing. SVJETLANA LAZUKIĆ
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
předseda společenství |
21.03.2018 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
CUINAS s.r.o.
26418258 |
Neaktivní
od 21.03.2018
|
pověřený vlastník |
14.09.2016 |
Adresa: |
25242, 25851454, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 72 |
|
CUINAS s.r.o.
26418258 |
Neaktivní
od 21.03.2018
|
pověřený vlastník |
14.09.2016 |
Adresa: |
25242, 25851454, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 72, Labutí 72, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
CUINAS s.r.o.
26418258 |
Neaktivní
od 14.09.2016
|
pověřený vlastník |
10.04.2003 |
Adresa: |
25452291, Praha 2, Koperníkova, 2539/6a |
|
CUINAS s.r.o.
26418258 |
Neaktivní
od 14.09.2016
|
pověřený vlastník |
10.04.2003 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|