Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | ARCIS s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 26768569 |
Registrovaná adresa: | 15200, 22002758, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 445, 3, Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
Začleněno na: | 31.03.2003 |
Datum ukončení: | 14.02.2020 |
Předmět podnikání: |
realitní činnost
specializovaný maloobchod
výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
provádění staveb,jejich změn a odstraňování
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově - obrazových záznamů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ANDREI-NICUSOR DOGARU | Neaktivní od 14.02.2020 | 13.03.2017 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ANDREI-NICUSOR DOGARU | Neaktivní od 14.02.2020 | jednatel | 13.03.2017 |
|
|||
ANDREI-NICUSOR DOGARU | Neaktivní od 14.02.2020 | jednatel | 13.03.2017 |
|
|||
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK | Neaktivní od 13.03.2017 | jednatel | 21.12.2016 |
|
|||
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK | Neaktivní od 13.03.2017 | jednatel | 21.12.2016 |
|
|||
Ing. PETR FISCHER | Neaktivní od 21.12.2016 | jednatel | 10.10.2015 |
|
|||
ing. Petr Fischer | Neaktivní od 21.12.2016 | jednatel | 10.10.2015 |
|
|||
ing. Petr Fischer | Neaktivní od 10.10.2015 | jednatel | 31.03.2003 |
|
|||
ing. Petr Fischer | Neaktivní od 10.10.2015 | jednatel | 31.03.2003 |
|
Registrační číslo ARCIS s.r.o. v likvidaci je 26768569.
Registrační adresa ARCIS s.r.o. v likvidaci je 15200, 22002758, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 445, 3, Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5.
ARCIS s.r.o. v likvidaci byla založena 31.03.2003.