předseda JAROSLAV FIŠERA
|
Aktivní
|
|
24.08.2021 |
Adresa: |
14000, 21950580, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20 |
|
předseda JAROSLAV FIŠERA
|
Aktivní
|
|
24.08.2021 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20, Nad Nuslemi 1265/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. MILAN PRAŽÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
03.03.2017 |
Adresa: |
14000, 21950580, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20 |
|
Mgr. MILAN PRAŽÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
03.03.2017 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20, Nad Nuslemi 1265/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jaromír Kalina
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
místopředseda |
26.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha 4, Nusle, Nad Nuslemi, 1265/20 |
|
předseda Jaroslav Fišera
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
|
26.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha 4, Nusle, Nad Nuslemi, 1265/20 |
|
Jaromír Kalina
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
místopředseda |
26.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20, Nad Nuslemi 1265/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
předseda JAROSLAV FIŠERA
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
|
26.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20, Nad Nuslemi 1265/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Fišera
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
|
26.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha 4, Nusle, Nad Nuslemi, 1265/20 |
|
Jaroslav Fišera
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
|
26.04.2003 |
Adresa: |
14000, 21950580, Praha, Nusle, Nad Nuslemi, 1265, 20, Nad Nuslemi 1265/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|