JANA PECLINOVSKÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.02.2021 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
EVA VÍTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.02.2021 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
RADOSLAV TŮMA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.02.2021 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
JANA PECLINOVSKÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.02.2021 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
EVA VÍTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.02.2021 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
RADOSLAV TŮMA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.02.2021 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
Člen výboru |
18.03.2016 |
Adresa: |
14900, 21838321, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Mokrá, 1130, 15 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
Člen výboru |
18.03.2016 |
Adresa: |
14900, 21838321, Praha, Chodov, Mokrá, 1130, 15, Mokrá 1130/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
Člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
Člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Člen výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha 4, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
TOMÁŠ HERTL
|
Neaktivní
od 03.07.2020
|
Předseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
14300, 21936846, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Mádrova, 3026, 4 |
|
LUKÁŠ NĚMEC
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
Místopředseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Člen výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
TOMÁŠ HERTL
|
Neaktivní
od 03.07.2020
|
Předseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
14300, 21936846, Praha, Modřany, Mádrova, 3026, 4, Mádrova 3026/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
LUKÁŠ NĚMEC
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
Místopředseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
předseda výboru |
21.05.2014 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
TOMÁŠ HERTL
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
místopředseda výboru |
21.05.2014 |
Adresa: |
14300, 21936846, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Mádrova, 3026, 4 |
|
ROMAN STEJSKAL
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
21.05.2014 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
TOMÁŠ HERTL
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
místopředseda výboru |
21.05.2014 |
Adresa: |
14300, 21936846, Praha, Modřany, Mádrova, 3026, 4, Mádrova 3026/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ROMAN STEJSKAL
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
21.05.2014 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
předseda výboru |
21.05.2014 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JANA KUMPRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
předseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha 4, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
ROMAN STEJSKAL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
místopředseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha 4, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
TOMÁŠ HERTL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14300, 21936846, Praha 4, Modřany, Mádrova, 3026, 4 |
|
LUKÁŠ NĚMEC
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
DANIELA BOBKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
JANA KUMPRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
předseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
ROMAN STEJSKAL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
místopředseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
TOMÁŠ HERTL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14300, 21936846, Praha, Modřany, Mádrova, 3026, 4, Mádrova 3026/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
DANIELA BOBKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
LUKÁŠ NĚMEC
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
předseda výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Josef Příkopa
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
místopředseda výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21707812, Praha, Nové Město, U Půjčovny, 969/3 |
|
Jan Macháček
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Josef Čapek
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
předseda výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Josef Příkopa
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
místopředseda výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21707812, Praha, Nové Město, U půjčovny, 969, 3, U půjčovny 969/3, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Macháček
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Josef Čapek
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
17.06.2009 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Radoslav Tůma
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
člen výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
předseda výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Lucie Stiborová
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
místopředseda výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Marika Takáčová
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
člen výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
RADOSLAV TŮMA
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
člen výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Lucie Stiborová
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
místopředseda výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Marika Takáčová
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
člen výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
předseda výboru |
17.08.2007 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
předseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Dominika Trnková
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
místopředseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Radoslav Tůma
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
21902003, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 651/1 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
předseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Dominika Trnková
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
místopředseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
RADOSLAV TŮMA
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
člen výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|