HANA KOCIÁNOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22669027, Praha, Vršovice, Jakutská, 1197, 5 |
|
HANA KOCIÁNOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22669027, Praha, Vršovice, Jakutská, 1197, 5, Jakutská 1197/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ONDŘEJ VAZDA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24 |
|
EVA KOPECKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
10100, 22659412, Praha, Vršovice, Černomořská, 454, 12 |
|
EVA KOPECKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
10100, 22659412, Praha, Vršovice, Černomořská, 454, 12, Černomořská 454/12, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ONDŘEJ VAZDA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
HANA KOCIÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
místopředseda výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22627502, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20 |
|
HANA KOCIÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
místopředseda výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22627502, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20, Na vrších 2350/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ALŽBĚTA KUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
Místopředseda výboru |
28.05.2020 |
Adresa: |
25244, 80589383, Praha-západ, Psáry, Psáry, Sportovní, 219 |
|
ALŽBĚTA KUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
Místopředseda výboru |
28.05.2020 |
Adresa: |
25244, 80589383, Praha-západ, Psáry, Psáry, Sportovní, 219, Sportovní 219, 25244 Psáry |
|
ONDŘEJ VAZDA
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
předseda výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
10000, 22627529, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24 |
|
EVA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
člen výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
10100, 22659412, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Černomořská, 454, 12 |
|
ALŽBĚTA KUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
Místopředseda výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
25244, 6483143, Praha-západ, Psáry, Psáry, Jílovská, 176 |
|
ALŽBĚTA KUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
Místopředseda výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
25244, 6483143, Praha-západ, Psáry, Psáry, Jílovská, 176, Jílovská 176, 25244 Psáry |
|
EVA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
člen výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
10100, 22659412, Praha, Vršovice, Černomořská, 454, 12, Černomořská 454/12, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ONDŘEJ VAZDA
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
předseda výboru |
04.09.2019 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JINDŘICH KRTIL
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
předseda výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627529, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24 |
|
EMIL KRAUS
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
místopředseda výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627529, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24 |
|
Ing. KAREL POLOCH
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
člen výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627499, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2349, 18 |
|
ROMAN MACHYTKA
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
člen výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627502, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20 |
|
SARAH VOLDŘICH
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
členka výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627511, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2351, 22 |
|
JINDŘICH KRTIL
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
předseda výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
EMIL KRAUS
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
místopředseda výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. KAREL POLOCH
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
člen výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627499, Praha, Strašnice, Na vrších, 2349, 18, Na vrších 2349/18, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ROMAN MACHYTKA
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
člen výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627502, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20, Na vrších 2350/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
SARAH VOLDŘICH
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
členka výboru |
13.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22627511, Praha, Strašnice, Na vrších, 2351, 22, Na vrších 2351/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JINDŘICH KRTIL
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
předseda výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627529, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24 |
|
EMIL KRAUS
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
místopředseda výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627481, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2348, 16 |
|
JAROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
člen výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627502, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20 |
|
NADĚŽDA ŠPATNÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
členka výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627499, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2349, 18 |
|
JANA ZACHOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
členka výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627511, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2351, 22 |
|
JINDŘICH KRTIL
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
předseda výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
EMIL KRAUS
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
místopředseda výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627481, Praha, Strašnice, Na vrších, 2348, 16, Na vrších 2348/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jaroslav Kořínek
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
člen výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627502, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20, Na vrších 2350/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
NADĚŽDA ŠPATNÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
členka výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627499, Praha, Strašnice, Na vrších, 2349, 18, Na vrších 2349/18, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jana Zachová
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
členka výboru |
30.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22627511, Praha, Strašnice, Na vrších, 2351, 22, Na vrších 2351/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. ANTONÍN KLIKA
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
místopředseda výboru |
21.09.2013 |
Adresa: |
10000, 22627499, Praha 10, Strašnice, Na vrších, 2349, 18 |
|
ing. Antonín Klika
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
místopředseda výboru |
21.09.2013 |
Adresa: |
10000, 22627499, Praha, Strašnice, Na vrších, 2349, 18, Na vrších 2349/18, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Antonín Klika
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
místopředseda výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627499, Praha 10, Na Vrších, 2349, 18 |
|
Ing. Jan Urban
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
předseda výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627502, Praha 10, Na Vrších, 2350, 20 |
|
Jana Zachová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
člen výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627511, Praha 10, Na Vrších, 2351, 22 |
|
Petr Hrubý
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
člen výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha 10, Na Vrších, 2352, 24 |
|
Jiří Voráček
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
člen výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627481, Praha 10, Na Vrších, 2348, 16 |
|
ing. Antonín Klika
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
místopředseda výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627499, Praha, Strašnice, Na vrších, 2349, 18, Na vrších 2349/18, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Urban
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
předseda výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627502, Praha, Strašnice, Na vrších, 2350, 20, Na vrších 2350/20, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jana Zachová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
člen výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627511, Praha, Strašnice, Na vrších, 2351, 22, Na vrších 2351/22, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Petr Hrubý
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
člen výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jiří Voráček
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
člen výboru |
12.11.2010 |
Adresa: |
10000, 22627481, Praha, Strašnice, Na vrších, 2348, 16, Na vrších 2348/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|