ILONA PAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
11.03.2023 |
Adresa: |
16000, 82994811, Praha, Dejvice, Nad Paťankou, 2843, 2, Nad Paťankou 2843/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
22.06.2022 |
Adresa: |
16000, 82994811, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Nad Paťankou, 2843, 2 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
22.06.2022 |
Adresa: |
16000, 82994811, Praha, Dejvice, Nad Paťankou, 2843, 2, Nad Paťankou 2843/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ILONA PAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
01.11.2017 |
Adresa: |
11800, 21695571, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Valdštejnská, 150, 4 |
|
ILONA PAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2023
|
místopředseda |
01.11.2017 |
Adresa: |
11800, 21695571, Praha, Malá Strana, Valdštejnská, 150, 4, Valdštejnská 150/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ILONA PAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
místopředseda |
11.04.2016 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29 |
|
ILONA PAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
místopředseda |
11.04.2016 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
předseda |
06.06.2014 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
předseda |
06.06.2014 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda |
17.03.2011 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160/29 |
|
Petr Ullrich
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen |
17.03.2011 |
Adresa: |
27601, Praha 4, Macharova, 352/20 |
|
Ilona Pašková
|
Neaktivní
od 11.04.2016
|
místopředseda |
17.03.2011 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160/29 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda |
17.03.2011 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
Petr Ullrich
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen |
17.03.2011 |
Adresa: |
352/20, Praha 4, Macharova, 27601, Macharova 352/20, 27601 Praha 4, Česká republika |
|
ILONA PAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2016
|
místopředseda |
17.03.2011 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
Ilona Pašková
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
místopředseda |
10.08.2005 |
Adresa: |
27601, 11691271, Mělník, Trojická, 3410 |
|
Ilona Pašková
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
místopředseda |
10.08.2005 |
Adresa: |
27601, 11691271, Mělník, Mělník, Mělník, Trojická, 3410, Trojická 3410, 27601 Mělník |
|
Ilona Netolická
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
místopředseda |
12.05.2003 |
Adresa: |
Praha 5, Šulova, 1247 |
|
Petr Ulrich
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
člen |
12.05.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Boleslavova, 34/1531 |
|
Ilona Netolická
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
místopředseda |
12.05.2003 |
Adresa: |
22142614, Praha 5, Sulova, 1247 |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
předseda |
12.05.2003 |
Adresa: |
11691271, Mělník, Trojická, 3410 |
|
Petr Ullrich
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
člen |
12.05.2003 |
Adresa: |
21953295, Praha 4, Boleslavova, 34/1531 |
|
Ilona Netolická
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
místopředseda |
12.05.2003 |
Adresa: |
1247, Praha 5, Šulova, Šulova 1247, Praha 5, Česká republika |
|
Petr Ulrich
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
člen |
12.05.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ilona Netolická
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
místopředseda |
12.05.2003 |
Adresa: |
15600, 22142614, Praha, Zbraslav, Sulova, 1247, Sulova 1247, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
předseda |
12.05.2003 |
Adresa: |
27601, 11691271, Mělník, Mělník, Mělník, Trojická, 3410, Trojická 3410, 27601 Mělník |
|
Petr Ullrich
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
člen |
12.05.2003 |
Adresa: |
14000, 21953295, Praha, Nusle, Boleslavova, 1531, 34, Boleslavova 1531/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|