Thomas Samii
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
16.12.2010 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha 5, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
Thomas Samii
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
16.12.2010 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Miller Harrison
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
8006, Curych, Stampfenbachstrasse, 67 |
|
Miller Harrison
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
67, Curych, Stampfenbachstrasse, 8006, Stampfenbachstrasse 67, 8006 Curych, Švýcarsko |
|
Hans Jörg Brun
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
Jednatel |
02.09.2004 |
Adresa: |
22646191, Praha 10, Dunajská, 608 |
|
Hans Jörg Brun
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
Jednatel |
02.09.2004 |
Adresa: |
10400, 22646191, Praha, Uhříněves, Dunajská, 608, 16, Dunajská 608/16, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Serge Borenstein
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
19.11.2003 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha 5, Žitavského, 499 |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
19.11.2003 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Karen Anne Wedekind
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
jednatel |
09.06.2003 |
Adresa: |
Praha 1, Jungmannova, 28 |
|
Karen Anne Wedekind
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
jednatel |
09.06.2003 |
Adresa: |
28, Praha 1, Jungmannova, Jungmannova 28, Praha 1, Česká republika |
|