VÁCLAV VOJÍŘ
|
Neaktivní
od 06.05.2019
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
25092, 21323348, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Husova, 60, 9 |
|
VÁCLAV VOJÍŘ
|
Neaktivní
od 06.05.2019
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
25092, 21323348, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Husova, 60, 9, Husova 60/9, 25092 Šestajovice |
|
Václav Vojíř
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
14.01.2011 |
Adresa: |
25092, 21327068, Šestajovice, Ve Vilkách, 506 |
|
Václav Vojíř
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
14.01.2011 |
Adresa: |
25092, 21327068, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Ve Vilkách, 506, Ve Vilkách 506, 25092 Šestajovice |
|
Jitka Vojířová
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
jednatel |
30.07.2003 |
Adresa: |
25092, 21327068, Šestajovice, Ve Vilkách, 506 |
|
Jitka Vojířová
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
jednatel |
30.07.2003 |
Adresa: |
25092, 21327068, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Ve Vilkách, 506, Ve Vilkách 506, 25092 Šestajovice |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha 6, Brunnerova, 993/14 |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha, Řepy, Brunnerova, 993, 14, Brunnerova 993/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|