ALEŠ MESEC
|
Aktivní
|
jednatel |
29.07.2022 |
Adresa: |
4209, Žabnica, Spodnje Bitnje 25a |
|
ALEŠ MESEC
|
Aktivní
|
jednatel |
29.07.2022 |
Adresa: |
Žabnica, Spodnje Bitnje 25a, 4209, Spodnje Bitnje 25a, 4209 Žabnica, Slovinsko |
|
DEJAN RADIVOJEVIČ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
jednatel |
11.02.2020 |
Adresa: |
1000, Ljubljana, Cilenškova 20 |
|
DEJAN RADIVOJEVIČ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
jednatel |
11.02.2020 |
Adresa: |
Ljubljana, Cilenškova 20, 1000, Cilenškova 20, 1000 Ljubljana, Slovinsko |
|
DEJAN RADIVOJEVIĆ
|
Neaktivní
od 11.02.2020
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
1000, Ljubljana, Cilenškova 20 |
|
DEJAN RADIVOJEVIĆ
|
Neaktivní
od 11.02.2020
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
Ljubljana, Cilenškova 20, 1000, Cilenškova 20, 1000 Ljubljana, Slovinsko |
|
Ing. PAVEL KUTNAR
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
18.08.2014 |
Adresa: |
50002, 23894997, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Břetislavova, 1198, 7 |
|
Ing. PAVEL KUTNAR
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
18.08.2014 |
Adresa: |
50002, 23894997, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Břetislavova, 1198, 7, Břetislavova 1198/7, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. MARTIN MAJSTR
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
13.01.2014 |
Adresa: |
25756, 25370111, Tisem, Tisem, 80 |
|
Ing. MARTIN MAJSTR
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
13.01.2014 |
Adresa: |
25756, 25370111, Benešov, Tisem, Tisem, 80, č.p. 80, 25756 Tisem |
|
Roman Kandler
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
27801, 6229581, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1057 |
|
Roman Kandler
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
27801, 6229581, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1057, sídl. Hůrka 1057, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Ing. Otakar Vitásek
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
02.09.2011 |
Adresa: |
25082, 27232727, Úvaly, U Hostína, 1764 |
|
Ing. Otakar Vitásek
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
02.09.2011 |
Adresa: |
25082, 27232727, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1764, U Hostína 1764, 25082 Úvaly |
|
Libor Tůma
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
25301, 27309991, Chýně, Střední, 369 |
|
Libor Tůma
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
25303, 27309991, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 369, Střední 369, 25303 Chýně |
|
Libor Tůma
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
07.05.2003 |
Adresa: |
15800, 22717595, Praha 5, Stodůlky, Dominova, 2468/5 |
|
Libor Tůma
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
07.05.2003 |
Adresa: |
15800, 22717595, Praha, Stodůlky, Dominova, 2468, 5, Dominova 2468/5, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|