IVAN TUPORYCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
Doneck, Nekrasova 8 |
|
IVAN TUPORYCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
Doneck, Nekrasova 8, Nekrasova 8, Doneck, Ukrajina |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
12000, 21756741, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Moravská, 2115, 28 |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
12000, 21756741, Praha, Vinohrady, Moravská, 2115, 28, Moravská 2115/28, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21709289, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Soukenická, 1095, 24 |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21709289, Praha, Nové Město, Soukenická, 1095, 24, Soukenická 1095/24, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
12000, 21731501, Praha 2, Nové Město, Žitná, 570, 26 |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
12000, 21731501, Praha, Nové Město, Žitná, 570, 26, Žitná 570/26, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Marta Chovalko
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
12900, 21731501, Praha 2, Žitná, 26 |
|
MARTA CHOVALKO
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
12000, 21731501, Praha, Nové Město, Žitná, 570, 26, Žitná 570/26, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Marta Chovalko
|
Neaktivní
od 27.06.2005
|
jednatel |
17.06.2003 |
Adresa: |
Praha 4 - Chodov, Podjavorinské, 1601/8 |
|
Marta Chovalko
|
Neaktivní
od 27.06.2005
|
jednatel |
17.06.2003 |
Adresa: |
14900, 21841560, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1601, 8, Podjavorinské 1601/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|