RICHARD GAZDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2017 |
Adresa: |
75656, 17112028, Vsetín, Prostřední Bečva, Prostřední Bečva, 71 |
|
RICHARD GAZDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2017 |
Adresa: |
75656, 17112028, Vsetín, Prostřední Bečva, Prostřední Bečva, 71, č.p. 71, 75656 Prostřední Bečva |
|
RICHARD GAZDA
|
Neaktivní
od 23.06.2017
|
Jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3271790, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1937, 4 |
|
Jan Maceček
|
Neaktivní
od 15.04.2020
|
Jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3265641, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1128, 11 |
|
RICHARD GAZDA
|
Neaktivní
od 23.06.2017
|
Jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3271790, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1937, 4, Starobělská 1937/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
JAN MACEČEK
|
Neaktivní
od 15.04.2020
|
Jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3265641, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1128, 11, Starobělská 1128/11, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Jan Maceček
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
70030, 3265641, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1128, 11 |
|
JAN MACEČEK
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
70030, 3265641, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1128, 11, Starobělská 1128/11, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
RICHARD GAZDA
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
70030, 3271790, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1937, 4 |
|
RICHARD GAZDA
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
70030, 3271790, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Starobělská, 1937, 4, Starobělská 1937/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Richard Gazda
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
30.06.2006 |
Adresa: |
70030, 3268403, Ostrava, Zábřeh, Sologubova, 1511/3 |
|
Richard Gazda
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
30.06.2006 |
Adresa: |
70030, 3268403, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Sologubova, 1511, 3, Sologubova 1511/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Radim Osmančík
|
Neaktivní
od 07.04.2004
|
jednatel |
26.08.2002 |
Adresa: |
74711, 4424786, Kozmice, Malá strana, 3/78 |
|
Richard Gazda
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
26.08.2002 |
Adresa: |
70030, Ostrava - Jih, Srbská, 263/7 |
|
Radim Osmančík
|
Neaktivní
od 07.04.2004
|
jednatel |
26.08.2002 |
Adresa: |
74711, 4424786, Opava, Kozmice, Kozmice, Malá Strana, 78, 3, Malá Strana 78/3, 74711 Kozmice |
|
Richard Gazda
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
26.08.2002 |
Adresa: |
70030, 3255204, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Srbská, 263, 7, Srbská 263/7, Výškovice, 70030 Ostrava |
|