Ing. DALIBOR VÁLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
79401, 14072386, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Úvoz, 2163, 41 |
|
JIŘINA VLÁČILÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69 |
|
MILOŠ ŠTÝBER
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69 |
|
Ing. DALIBOR VÁLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
79401, 14072386, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Úvoz, 2163, 41, Úvoz 2163/41, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
JIŘINA VLÁČILÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69, SPC S 428/69, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
MILOŠ ŠTÝBER
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69, SPC S 428/69, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
VÁCLAV POŘÍZKA
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
79401, 14077574, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69 |
|
JIŘINA VLÁČILÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
místopředseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
79401, 14077574, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69 |
|
MILOŠ ŠTÝBER
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
79401, 14077574, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69 |
|
VÁCLAV POŘÍZKA
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69, SPC S 428/69, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
JIŘINA VLÁČILÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
místopředseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69, SPC S 428/69, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
MILOŠ ŠTÝBER
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69, SPC S 428/69, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
Marián Paštinský
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
02.06.2006 |
Adresa: |
14077574, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428/69 |
|
Marián Paštinský
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
02.06.2006 |
Adresa: |
79401, 14077574, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC S, 428, 69, SPC S 428/69, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
Karel Sobek
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
člen výboru |
10.10.2002 |
Adresa: |
Krnov, Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem, 428/69 S |
|
Václav Pořízka
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
10.10.2002 |
Adresa: |
Krnov, Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem, 428/69 S |
|
Jaromír Kocurek
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
místopředseda výboru |
10.10.2002 |
Adresa: |
Krnov, Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem, 428/69 S |
|
Karel Sobek
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
člen výboru |
10.10.2002 |
Adresa: |
428/69 S, Krnov, Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem 428/69 S, Krnov - Pod Cvilínem, Česká republika |
|
Václav Pořízka
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
10.10.2002 |
Adresa: |
428/69 S, Krnov, Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem 428/69 S, Krnov - Pod Cvilínem, Česká republika |
|
Jaromír Kocurek
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
místopředseda výboru |
10.10.2002 |
Adresa: |
428/69 S, Krnov, Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem, Sídliště Pod Cvilínem 428/69 S, Krnov - Pod Cvilínem, Česká republika |
|