Ing. MILENA JUREČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.02.2022 |
Adresa: |
74221, 8454931, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 774, 3 |
|
JIŘÍ PURDEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.02.2022 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7 |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.02.2022 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
JIŘÍ PURDEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.02.2022 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7, Zdeňka Buriana 776/7, 74221 Kopřivnice |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.02.2022 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. MILENA JUREČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.02.2022 |
Adresa: |
74221, 8454931, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 774, 3, Zdeňka Buriana 774/3, 74221 Kopřivnice |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
předseda představenstva |
26.07.2019 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
místopředseda představenstva |
26.07.2019 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7 |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
člen představenstva |
26.07.2019 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
předseda představenstva |
26.07.2019 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
místopředseda představenstva |
26.07.2019 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7, Zdeňka Buriana 776/7, 74221 Kopřivnice |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
člen představenstva |
26.07.2019 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
předseda představenstva |
12.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
místopředseda představenstva |
12.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7 |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
člen představenstva |
12.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
předseda představenstva |
12.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
místopředseda představenstva |
12.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7, Zdeňka Buriana 776/7, 74221 Kopřivnice |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
člen představenstva |
12.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
předseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
74221, 8454949, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
místopředseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
74221, 8454957, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7 |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
74221, 8454949, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5 |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
předseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
místopředseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7, Zdeňka Buriana 776/7, 74221 Kopřivnice |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
člen představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
Hana Sedláková
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
předseda představenstva |
27.06.2011 |
Adresa: |
74221, 8454949, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775 |
|
Anežka Kelnarová
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
zástupce předsedy |
27.06.2011 |
Adresa: |
74221, 8454957, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776 |
|
Josef Skwark
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
zástupce předsedy |
27.06.2011 |
Adresa: |
74221, 8454949, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775 |
|
HANA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
předseda představenstva |
27.06.2011 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|
ANEŽKA KELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
zástupce předsedy |
27.06.2011 |
Adresa: |
74221, 8454957, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 776, 7, Zdeňka Buriana 776/7, 74221 Kopřivnice |
|
JOSEF SKWARK
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
zástupce předsedy |
27.06.2011 |
Adresa: |
74221, 8454949, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Zdeňka Buriana, 775, 5, Zdeňka Buriana 775/5, 74221 Kopřivnice |
|