Ing. MICHAL BURYSZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
73601, 79167721, Karviná, Havířov, Bludovice, U Stružníku, 1221, 65 |
|
Ing. MICHAL BURYSZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
73601, 79167721, Karviná, Havířov, Bludovice, U Stružníku, 1221, 65, U Stružníku 1221/65, Bludovice, 73601 Havířov |
|
Ing. JIŘÍ BURYSZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.12.2015 |
Adresa: |
73542, 25644327, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 275, 112 |
|
Ing. JIŘÍ BURYSZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.12.2015 |
Adresa: |
73542, 25644327, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 275, 112, Hradišťská 275/112, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
Ing. MICHAL BURYSZ
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
Jednatel |
02.01.2019 |
Adresa: |
73601, 24857947, Karviná, Havířov, Podlesí, Slunečná, 1570, 2 |
|
Ing. MICHAL BURYSZ
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
Jednatel |
02.01.2019 |
Adresa: |
73601, 24857947, Karviná, Havířov, Podlesí, Slunečná, 1570, 2, Slunečná 1570/2, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. OTO TOMAN
|
Neaktivní
od 02.01.2019
|
Jednatel |
08.12.2015 |
Adresa: |
73562, 5755760, Český Těšín, Mistřovice, K Hájence, 15 |
|
Ing. OTO TOMAN
|
Neaktivní
od 02.01.2019
|
Jednatel |
08.12.2015 |
Adresa: |
73562, 5755760, Karviná, Český Těšín, Mistřovice, K Hájence, 15, K Hájence 15, Mistřovice, 73562 Český Těšín |
|
Ing. JIŘÍ BURYSZ
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
73542, 25644327, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 275, 112 |
|
Ing. OTO TOMAN
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
73562, 5755760, Český Těšín, Mistřovice, K Hájence, 15 |
|
Ing. JIŘÍ BURYSZ
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
73542, 25644327, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 275, 112, Hradišťská 275/112, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
Ing. OTO TOMAN
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
73562, 5755760, Karviná, Český Těšín, Mistřovice, K Hájence, 15, K Hájence 15, Mistřovice, 73562 Český Těšín |
|
Ing. Jiří Burysz
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
15.12.2008 |
Adresa: |
73542, 25644327, Těrlicko, Hradiště, 275 |
|
Ing. JIŘÍ BURYSZ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
15.12.2008 |
Adresa: |
73542, 25644327, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 275, 112, Hradišťská 275/112, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
Libor Bukovanský
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
24857891, Karviná, Havířov, Podlesí, Mládežnická, 1565/2 |
|
Ing. Pavel Wapienik
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
5761875, Český Těšín, Náměstí ČSA, 5/3 |
|
Libor Bukovanský
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
73601, 24857891, Karviná, Havířov, Podlesí, Mládežnická, 1565, 2, Mládežnická 1565/2, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. Pavel Wapienik
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
73701, 5761875, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, náměstí ČSA, 5, 3, náměstí ČSA 5/3, 73701 Český Těšín |
|