Anna Huňková
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
předseda výboru |
14.01.2012 |
Adresa: |
75701, 24269085, Valašské Meziříčí, Sklářská, 188 |
|
Ivana Burešová
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
místopředseda výboru |
14.01.2012 |
Adresa: |
75701, 24269085, Valašské Meziříčí, Sklářská, 188 |
|
Anna Huňková
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
předseda výboru |
14.01.2012 |
Adresa: |
75701, 24269085, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188, Sklářská 188, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ivana Burešová
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
místopředseda výboru |
14.01.2012 |
Adresa: |
75701, 24269085, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188, Sklářská 188, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Miroslav Klimek
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen výboru |
16.07.2011 |
Adresa: |
75701, 24269085, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188 |
|
Miroslav Klimek
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen výboru |
16.07.2011 |
Adresa: |
75701, 24269085, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188, Sklářská 188, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Ivana Burešová
|
Neaktivní
od 14.01.2012
|
místopředseda výboru |
03.04.2008 |
Adresa: |
75701, 24269085, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188 |
|
Ing. Ivana Burešová
|
Neaktivní
od 14.01.2012
|
místopředseda výboru |
03.04.2008 |
Adresa: |
75701, 24269085, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188, Sklářská 188, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Anna Huňková
|
Neaktivní
od 14.01.2012
|
předseda výboru |
07.12.2006 |
Adresa: |
75701, 24269093, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189 |
|
Anna Huňková
|
Neaktivní
od 14.01.2012
|
předseda výboru |
07.12.2006 |
Adresa: |
75701, 24269093, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189, Sklářská 189, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Petra Michnová
|
Neaktivní
od 11.08.2006
|
předsedkyně výboru |
21.04.2006 |
Adresa: |
24269085, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188 |
|
Jaroslav Číp
|
Neaktivní
od 03.04.2008
|
místopředseda výboru |
21.04.2006 |
Adresa: |
24269093, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189 |
|
Eva Grösslová
|
Neaktivní
od 16.07.2011
|
členka výboru |
21.04.2006 |
Adresa: |
24269093, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189 |
|
Petra Michnová
|
Neaktivní
od 11.08.2006
|
předsedkyně výboru |
21.04.2006 |
Adresa: |
75701, 24269085, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188, Sklářská 188, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Jaroslav Číp
|
Neaktivní
od 03.04.2008
|
místopředseda výboru |
21.04.2006 |
Adresa: |
75701, 24269093, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189, Sklářská 189, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Eva Grösslová
|
Neaktivní
od 16.07.2011
|
členka výboru |
21.04.2006 |
Adresa: |
75701, 24269093, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189, Sklářská 189, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Petra Michnová
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
předsedkyně výboru |
28.12.2002 |
Adresa: |
75701, 24269085, Valašské Meziříčí, Sklářská, 188 |
|
Pavel Fojtů
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
místopředseda výboru |
28.12.2002 |
Adresa: |
75701, 24269093, Valašské Meziříčí, Sklářská, 189 |
|
Eva Grösslová
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
členka výboru |
28.12.2002 |
Adresa: |
75701, 24269093, Valašské Meziříčí, Sklářská, 189 |
|
Petra Michnová
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
předsedkyně výboru |
28.12.2002 |
Adresa: |
75701, 24269085, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 188, Sklářská 188, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Pavel Fojtů
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
místopředseda výboru |
28.12.2002 |
Adresa: |
75701, 24269093, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189, Sklářská 189, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Eva Grösslová
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
členka výboru |
28.12.2002 |
Adresa: |
75701, 24269093, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská, 189, Sklářská 189, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|