VĚRA KLEMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422 |
|
VLADIMÍR RICHTER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422 |
|
VĚRA KLEMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422, Na Orátě 422, 78361 Hlubočky |
|
VLADIMÍR RICHTER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422, Na Orátě 422, 78361 Hlubočky |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
předseda výboru |
08.01.2020 |
Adresa: |
78314, 16267125, Olomouc, Štarnov, Štarnov, 151 |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
předseda výboru |
08.01.2020 |
Adresa: |
78314, 16267125, Olomouc, Štarnov, Štarnov, 151, č.p. 151, 78314 Štarnov |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
předseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132319, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 420 |
|
ROSTISLAV JAHN
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
místopředseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422 |
|
PAVEL POLÁČEK
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
člen výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132327, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 421 |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
předseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132319, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 420, Na Orátě 420, 78361 Hlubočky |
|
ROSTISLAV JAHN
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
místopředseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422, Na Orátě 422, 78361 Hlubočky |
|
PAVEL POLÁČEK
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
člen výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132327, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 421, Na Orátě 421, 78361 Hlubočky |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
předseda výboru |
10.03.2015 |
Adresa: |
78361, 16132319, Hlubočky, Hlubočky, Na orátě, 420 |
|
ROSTISLAV JAHN
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
místopředseda výboru |
10.03.2015 |
Adresa: |
78361, 16132335, Hlubočky, Hlubočky, Na orátě, 422 |
|
PAVEL POLÁČEK
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
člen výboru |
10.03.2015 |
Adresa: |
78361, 16132327, Hlubočky, Hlubočky, Na orátě, 421 |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
předseda výboru |
10.03.2015 |
Adresa: |
78361, 16132319, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 420, Na Orátě 420, 78361 Hlubočky |
|
ROSTISLAV JAHN
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
místopředseda výboru |
10.03.2015 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422, Na Orátě 422, 78361 Hlubočky |
|
PAVEL POLÁČEK
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
člen výboru |
10.03.2015 |
Adresa: |
78361, 16132327, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 421, Na Orátě 421, 78361 Hlubočky |
|
Jiří Slánský
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
předseda výboru |
25.03.2010 |
Adresa: |
16132319, Hlubočky, Na Orátě, 420 |
|
Dalibor Derynek
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
místopředseda výboru |
25.03.2010 |
Adresa: |
16132327, Hlubočky, Na Orátě, 421 |
|
Rostislav Jahn
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
člen výboru |
25.03.2010 |
Adresa: |
16132335, Hlubočky, Na Orátě, 422 |
|
JIŘÍ SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
předseda výboru |
25.03.2010 |
Adresa: |
78361, 16132319, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 420, Na Orátě 420, 78361 Hlubočky |
|
Dalibor Derynek
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
místopředseda výboru |
25.03.2010 |
Adresa: |
78361, 16132327, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 421, Na Orátě 421, 78361 Hlubočky |
|
ROSTISLAV JAHN
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
člen výboru |
25.03.2010 |
Adresa: |
78361, 16132335, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 422, Na Orátě 422, 78361 Hlubočky |
|